MONIKA SALAVOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.03.2020 |
Adresa: |
39601, 73568155, Pelhřimov, Komorovice, Komorovice, 73 |
|
MONIKA SALAVOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.03.2020 |
Adresa: |
39601, 73568155, Pelhřimov, Komorovice, Komorovice, 73, č.p. 73, 39601 Komorovice |
|
Ing. JAROSLAV SALAVA
|
Aktivní
|
jednatel |
01.12.2016 |
Adresa: |
39601, 25696491, Pelhřimov, Komorovice, Komorovice, 65 |
|
Ing. JAROSLAV SALAVA
|
Aktivní
|
jednatel |
01.12.2016 |
Adresa: |
39601, 25696491, Pelhřimov, Komorovice, Komorovice, 65, č.p. 65, 39601 Komorovice |
|
Ing. Jaroslav Salava
|
Neaktivní
od 01.12.2016
|
jednatel |
24.12.2002 |
Adresa: |
39601, 25696491, Pelhřimov, Komorovice, 65 |
|
Ing. JAROSLAV SALAVA
|
Neaktivní
od 01.12.2016
|
jednatel |
24.12.2002 |
Adresa: |
39601, 25696491, Pelhřimov, Komorovice, Komorovice, 65, č.p. 65, 39601 Komorovice |
|
Ing. Jaroslav Salava
|
Neaktivní
od 24.12.2002
|
jednatel |
28.08.2002 |
Adresa: |
39601, 26829215, Pelhřimov, Komorovice, 64 |
|
Ing. Jaroslav Salava
|
Neaktivní
od 24.12.2002
|
jednatel |
28.08.2002 |
Adresa: |
39601, 26829215, Pelhřimov, Komorovice, Komorovice, 64, č.p. 64, 39601 Komorovice |
|
Ing. Jaroslav Salava
|
Neaktivní
od 28.08.2002
|
jednatel |
05.09.1997 |
Adresa: |
39301, 20141149, Pelhřimov, Pelhřimov, Pražská, 1198 |
|
Ing. Jaroslav Salava
|
Neaktivní
od 28.08.2002
|
jednatel |
05.09.1997 |
Adresa: |
39301, 20141149, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Pražská, 1198, Pražská 1198, 39301 Pelhřimov |
|