Ing. LUKÁŠ FRČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2016 |
Adresa: |
37008, 74356275, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Jasmínová, 1889, 16 |
|
Ing. LUKÁŠ FRČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2016 |
Adresa: |
37008, 74356275, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Jasmínová, 1889, 16, Jasmínová 1889/16, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
|
MICHAL FRČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
37008, 26426561, České Budějovice, České Budějovice 6, Vrbová, 1732, 7 |
|
MICHAL FRČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
37008, 26426561, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Vrbová, 1732, 7, Vrbová 1732/7, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
|
Ing. LUKÁŠ FRČEK
|
Neaktivní
od 12.04.2016
|
jednatel |
14.08.2014 |
Adresa: |
37008, 26426561, České Budějovice, České Budějovice 6, Vrbová, 1732, 7 |
|
Ing. LUKÁŠ FRČEK
|
Neaktivní
od 12.04.2016
|
jednatel |
14.08.2014 |
Adresa: |
37008, 26426561, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Vrbová, 1732, 7, Vrbová 1732/7, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
|
Michal Frček
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
jednatel |
10.01.2011 |
Adresa: |
37008, 26426561, České Budějovice, Vrbová, 1732, 7 |
|
Ing. Lukáš Frček
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
jednatel |
10.01.2011 |
Adresa: |
37008, 26426561, České Budějovice, Vrbová, 1732, 7 |
|
MICHAL FRČEK
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
jednatel |
10.01.2011 |
Adresa: |
37008, 26426561, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Vrbová, 1732, 7, Vrbová 1732/7, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
|
Ing. LUKÁŠ FRČEK
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
jednatel |
10.01.2011 |
Adresa: |
37008, 26426561, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Vrbová, 1732, 7, Vrbová 1732/7, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
|
Ing. Ludmila Kubátová
|
Neaktivní
od 29.09.2009
|
jednatel |
01.03.2002 |
Adresa: |
23367512, České Budějovice, České Budějovice, Puklicova, 28 |
|
Ing. Ludmila Kubátová
|
Neaktivní
od 29.09.2009
|
jednatel |
01.03.2002 |
Adresa: |
37004, 23367512, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Puklicova, 1013, 28, Puklicova 1013/28, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Vladislav Koumal
|
Neaktivní
od 02.03.1999
|
jednatel |
10.09.1997 |
Adresa: |
23343940, České Budějovice, České Budějovice, Branišovská, 30 |
|
Jiří Boubal
|
Neaktivní
od 13.10.1999
|
Jednatel |
10.09.1997 |
Adresa: |
5564581, Písek, Milevsko, 5. května, 347 |
|
Jiří Váňa
|
Neaktivní
od 13.10.1999
|
jednatel |
10.09.1997 |
Adresa: |
23375558, České Budějovice, České Budějovice, Jeremiášova, 7 |
|
Ludmila Kubátová
|
Neaktivní
od 01.03.2002
|
jednatel |
10.09.1997 |
Adresa: |
23367512, České Budějovice, České Budějovice, Puklicova, 28 |
|
Michal Frček
|
Neaktivní
od 10.01.2011
|
jednatel |
10.09.1997 |
Adresa: |
23413671, České Budějovice, České Budějovice, Palmová, 27 |
|
Vladislav Koumal
|
Neaktivní
od 02.03.1999
|
jednatel |
10.09.1997 |
Adresa: |
37005, 23343940, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Branišovská, 3, 30, Branišovská 3/30, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Jiří Boubal
|
Neaktivní
od 13.10.1999
|
Jednatel |
10.09.1997 |
Adresa: |
39901, 5564581, Písek, Milevsko, Milevsko, 5. května, 347, 5. května 347, 39901 Milevsko |
|
Jiří Váňa
|
Neaktivní
od 13.10.1999
|
jednatel |
10.09.1997 |
Adresa: |
37001, 23375558, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Jeremiášova, 1950, 7, Jeremiášova 1950/7, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
Ludmila Kubátová
|
Neaktivní
od 01.03.2002
|
jednatel |
10.09.1997 |
Adresa: |
37004, 23367512, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Puklicova, 1013, 28, Puklicova 1013/28, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Michal Frček
|
Neaktivní
od 10.01.2011
|
jednatel |
10.09.1997 |
Adresa: |
37008, 23413671, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Palmová, 1535, 27, Palmová 1535/27, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
|