DANUŠE KOZELKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.09.2018 |
Adresa: |
39701, 5521017, Písek, Písek, Vnitřní Město, Velké náměstí, 7, 12 |
|
DANUŠE KOZELKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.09.2018 |
Adresa: |
39701, 5521017, Písek, Písek, Vnitřní Město, Velké náměstí, 7, 12, Velké náměstí 7/12, Vnitřní Město, 39701 Písek |
|
DANUŠE KOZELKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
13.06.2017 |
Adresa: |
39701, 5548781, Písek, Písek, Pražské Předměstí, Na Pěníku, 432 |
|
DANUŠE KOZELKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
13.06.2017 |
Adresa: |
39701, 5548781, Písek, Písek, Pražské Předměstí, Na Pěníku, 432, Na Pěníku 432, Pražské Předměstí, 39701 Písek |
|
PAVEL KOZELKA
|
Neaktivní
od 13.06.2017
|
Jednatel |
24.03.2017 |
Adresa: |
39701, 5548781, Písek, Písek, Pražské Předměstí, Na Pěníku, 432 |
|
Pavel Kozelka
|
Neaktivní
od 13.06.2017
|
Jednatel |
24.03.2017 |
Adresa: |
39701, 5548781, Písek, Písek, Pražské Předměstí, Na Pěníku, 432, Na Pěníku 432, Pražské Předměstí, 39701 Písek |
|
Pavel Kozelka
|
Neaktivní
od 24.03.2017
|
Jednatel |
23.10.2002 |
Adresa: |
39701, 5548781, Písek, Písek, Na Pěníku, 432 |
|
Pavel Kozelka
|
Neaktivní
od 24.03.2017
|
Jednatel |
23.10.2002 |
Adresa: |
39701, 5548781, Písek, Písek, Pražské Předměstí, Na Pěníku, 432, Na Pěníku 432, Pražské Předměstí, 39701 Písek |
|
Pavel Necid
|
Neaktivní
od 23.10.2002
|
jednatel |
17.09.1997 |
Adresa: |
39701, Písek, Písek, Přátelství, 1959 |
|
Pavel Necid
|
Neaktivní
od 23.10.2002
|
jednatel |
17.09.1997 |
Adresa: |
39701, 5541034, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, třída Přátelství, 1959, třída Přátelství 1959, Budějovické Předměstí, 39701 Písek |
|