JAROSLAVA KLIMEŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.04.2024 |
Adresa: |
37010, 23360623, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Jubilejní, 177, 23, Jubilejní 177/23, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice |
|
MILADA KLIMEŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.01.2020 |
Adresa: |
37001, 11816996, České Budějovice, Vrábče, Vrábče, Zastávka-Budějovická, 42 |
|
MILADA KLIMEŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.01.2020 |
Adresa: |
37001, 11816996, České Budějovice, Vrábče, Vrábče, Zastávka-Budějovická, 42, Zastávka-Budějovická 42, 37001 Vrábče |
|
JAROSLAVA KLIMEŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.02.2015 |
Adresa: |
37001, 23369400, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Fráni Šrámka, 1218, 5 |
|
JAROSLAVA KLIMEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 17.04.2024
|
jednatel |
25.02.2015 |
Adresa: |
37001, 23369400, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Fráni Šrámka, 1218, 5, Fráni Šrámka 1218/5, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
JAROSLAVA KLIMEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
jednatel |
10.09.2014 |
Adresa: |
37010, 23378719, České Budějovice, České Budějovice 3, Rybářská, 2321, 59 |
|
JAROSLAVA KLIMEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
jednatel |
10.09.2014 |
Adresa: |
37010, 23378719, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Rybářská, 2321, 59, Rybářská 2321/59, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice |
|
Milada Klimešová
|
Neaktivní
od 02.01.2020
|
jednatel |
15.05.2008 |
Adresa: |
37010, 23378719, České Budějovice, Rybářská, 59 |
|
Milada Klimešová
|
Neaktivní
od 02.01.2020
|
jednatel |
15.05.2008 |
Adresa: |
37010, 23378719, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Rybářská, 2321, 59, Rybářská 2321/59, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice |
|
Tomáš Jirgl
|
Neaktivní
od 15.05.2008
|
jednatel |
31.03.2005 |
Adresa: |
Vrábče 42, České Budějovice |
|
Jaroslava Klimešová
|
Neaktivní
od 10.09.2014
|
jednatel |
31.03.2005 |
Adresa: |
23378719, České Budějovice, Rybářská, 59 |
|
Tomáš Jirgl
|
Neaktivní
od 15.05.2008
|
jednatel |
31.03.2005 |
Adresa: |
37001, 11816996, České Budějovice, Vrábče, Vrábče, Zastávka-Budějovická, 42, Zastávka-Budějovická 42, 37001 Vrábče |
|
JAROSLAVA KLIMEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2014
|
jednatel |
31.03.2005 |
Adresa: |
37010, 23378719, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Rybářská, 2321, 59, Rybářská 2321/59, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice |
|
Dana Jírglová
|
Neaktivní
od 31.03.2005
|
jednatel |
23.01.2002 |
Adresa: |
11816996, České Budějovice, Vrábče, č.p. 42 |
|
Dana Jírglová
|
Neaktivní
od 31.03.2005
|
jednatel |
23.01.2002 |
Adresa: |
37001, 11816996, České Budějovice, Vrábče, Vrábče, Zastávka-Budějovická, 42, Zastávka-Budějovická 42, 37001 Vrábče |
|
Oldřich Kalista
|
Neaktivní
od 02.06.2000
|
jednatel |
29.09.1997 |
Adresa: |
37005, České Budějovice, České Budějovice, A. Barcala, 1 |
|
Milada Klimešová
|
Neaktivní
od 31.03.2005
|
jednatel |
29.09.1997 |
Adresa: |
37010, 23378719, České Budějovice, České Budějovice, Rybářská, 59 |
|
Oldřich Kalista
|
Neaktivní
od 02.06.2000
|
jednatel |
29.09.1997 |
Adresa: |
37001, 23340533, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, nám. Přemysla Otakara II., 1, 1, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice |
|
Milada Klimešová
|
Neaktivní
od 31.03.2005
|
jednatel |
29.09.1997 |
Adresa: |
37010, 23378719, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Rybářská, 2321, 59, Rybářská 2321/59, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice |
|