JAN HRBEK
|
Aktivní
|
jednatel |
10.04.2020 |
Adresa: |
53832, 5197619, Chrudim, Úhřetice, Úhřetice, 31 |
|
JAN HRBEK
|
Aktivní
|
jednatel |
10.04.2020 |
Adresa: |
53832, 5197619, Chrudim, Úhřetice, Úhřetice, 31, č.p. 31, 53832 Úhřetice |
|
JAN HRBEK
|
Neaktivní
od 10.04.2020
|
jednatel |
09.06.2018 |
Adresa: |
53303, 13146521, Pardubice, Dašice, Dašice, náměstí T. G. Masaryka, 101 |
|
JAN HRBEK
|
Neaktivní
od 10.04.2020
|
jednatel |
09.06.2018 |
Adresa: |
53303, 13146521, Pardubice, Dašice, Dašice, náměstí T. G. Masaryka, 101, náměstí T. G. Masaryka 101, 53303 Dašice |
|
JAN HRBEK
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
jednatel |
03.05.2017 |
Adresa: |
53012, 7723326, Pardubice, Pardubice, Studánka, Erno Košťála, 957 |
|
Jan Hrbek
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
jednatel |
03.05.2017 |
Adresa: |
53012, 7723326, Pardubice, Pardubice, Studánka, Erno Košťála, 957, Erno Košťála 957, Studánka, 53012 Pardubice |
|
Eva Osvaldová
|
Neaktivní
od 07.12.2000
|
Jednatel |
20.10.1997 |
Adresa: |
23364122, České Budějovice, České Budějovice, Čéčova, 60 |
|
Zdenka Kaufmanová
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
Jednatel |
20.10.1997 |
Adresa: |
23352655, České Budějovice, České Budějovice, Dlouhá, 25 |
|
Eva Osvaldová
|
Neaktivní
od 07.12.2000
|
Jednatel |
20.10.1997 |
Adresa: |
37004, 23364122, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Čéčova, 644, 60, Čéčova 644/60, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Zdenka Kaufmanová
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
Jednatel |
20.10.1997 |
Adresa: |
37011, 23352655, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Dlouhá, 1041, 25, Dlouhá 1041/25, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|