JOSEF SIHELNÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
15.06.2021 |
Adresa: |
37311, 11760770, České Budějovice, Ledenice, Ledenice, Okružní, 458 |
|
JOSEF SIHELNÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
15.06.2021 |
Adresa: |
37311, 11760770, České Budějovice, Ledenice, Ledenice, Okružní, 458, Okružní 458, 37311 Ledenice |
|
Zdeňka Hloušková
|
Aktivní
|
jednatel |
28.06.2005 |
Adresa: |
38427, České Budějovice, Vitějovice, 64 |
|
Zdeňka Hloušková
|
Aktivní
|
jednatel |
28.06.2005 |
Adresa: |
38427, 17689465, Prachatice, Vitějovice, Vitějovice, 64, č.p. 64, 38427 Vitějovice |
|
Jitka Kozlovská
|
Aktivní
|
jednatel |
22.09.1999 |
Adresa: |
25263, Roztoky u Prahy, 17. listopadu, 453 |
|
Jitka Kozlovská
|
Aktivní
|
jednatel |
22.09.1999 |
Adresa: |
25263, 12874680, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, 17. listopadu, 453, 17. listopadu 453, 25263 Roztoky |
|
Zdeňka Hloušková
|
Neaktivní
od 28.06.2005
|
jednatel |
22.09.1999 |
Adresa: |
37005, 23350563, České Budějovice, České Budějovice, Větrná, 806/66 |
|
Zdeňka Hloušková
|
Neaktivní
od 28.06.2005
|
jednatel |
22.09.1999 |
Adresa: |
37005, 23350563, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Větrná, 806, 66, Větrná 806/66, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Josef Sihelník
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
jednatel |
29.10.1997 |
Adresa: |
37311, 11760770, České Budějovice, Ledenice, Okružní, 458 |
|
JOSEF SIHELNÍK
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
jednatel |
29.10.1997 |
Adresa: |
37311, 11760770, České Budějovice, Ledenice, Ledenice, Okružní, 458, Okružní 458, 37311 Ledenice |
|