Informace o společnosti
Datum aktualizace:
20.05.2024
Název: | Com Servis CB s. r. o. |
ICO: | 25170210 |
Registrovaná adresa: | 37006, 19978324, České Budějovice, Dubičné, Dubičné, 55, č.p. 55, 37006 Dubičné |
Začleněno na: | 02.12.1997 |
Předmět podnikání: |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. TOMÁŠ VRTIŠ | Aktivní | 22.01.2021 | |
|
|||
Ing. TOMÁŠ VRTIŠ | Aktivní | 22.01.2021 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. TOMÁŠ VRTIŠ | Aktivní | jednatel | 22.01.2021 |
|
|||
Ing. TOMÁŠ VRTIŠ | Aktivní | jednatel | 22.01.2021 |
|
|||
Ing. TOMÁŠ VRTIŠ | Neaktivní od 22.01.2021 | jednatel | 13.05.2015 |
|
|||
Ing. TOMÁŠ VRTIŠ | Neaktivní od 22.01.2021 | jednatel | 13.05.2015 |
|
|||
Miroslav Vrtiš | Neaktivní od 19.08.2014 | Jednatel | 02.12.1997 |
|
|||
Miroslav Vrtiš | Neaktivní od 19.08.2014 | Jednatel | 02.12.1997 |
|
Registrační číslo Com Servis CB s. r. o. je 25170210.
Registrační adresa Com Servis CB s. r. o. je 37006, 19978324, České Budějovice, Dubičné, Dubičné, 55, č.p. 55, 37006 Dubičné.
Com Servis CB s. r. o. byla založena 02.12.1997.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Ing. TOMÁŠ VRTIŠ, Ing. TOMÁŠ VRTIŠ.