Ing. JOSEF BROŽ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.11.2016 |
Adresa: |
39175, 17344069, Tábor, Malšice, Nové Lány, 12 |
|
Ing. Josef Brož
|
Aktivní
|
jednatel |
30.11.2016 |
Adresa: |
39175, 17344069, Tábor, Malšice, Nové Lány, 12, Nové Lány 12, 39175 Malšice |
|
GABRIELA MAXOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.06.2016 |
Adresa: |
39111, 17388538, Tábor, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Průběžná, 601 |
|
GABRIELA MAXOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.06.2016 |
Adresa: |
39111, 17388538, Tábor, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Průběžná, 601, Průběžná 601, 39111 Planá nad Lužnicí |
|
Marcela Hrušková
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
jednatel |
14.04.2011 |
Adresa: |
39111, 26081083, Planá nad Lužnicí, Strkov, Hraběcí, 324 |
|
Gabriela Maxová
|
Neaktivní
od 04.06.2016
|
jednatel |
14.04.2011 |
Adresa: |
39111, 17388538, Planá nad Lužnicí, Průběžná, 601 |
|
Ing. JOSEF BROŽ
|
Neaktivní
od 30.11.2016
|
jednatel |
14.04.2011 |
Adresa: |
39175, 17344069, Malšice, Nové Lány, 12 |
|
Marcela Hrušková
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
jednatel |
14.04.2011 |
Adresa: |
39111, 26081083, Tábor, Planá nad Lužnicí, Strkov, Hraběcí, 324, Hraběcí 324, Strkov, 39111 Planá nad Lužnicí |
|
GABRIELA MAXOVÁ
|
Neaktivní
od 04.06.2016
|
jednatel |
14.04.2011 |
Adresa: |
39111, 17388538, Tábor, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Průběžná, 601, Průběžná 601, 39111 Planá nad Lužnicí |
|
Ing. Josef Brož
|
Neaktivní
od 30.11.2016
|
jednatel |
14.04.2011 |
Adresa: |
39175, 17344069, Tábor, Malšice, Nové Lány, 12, Nové Lány 12, 39175 Malšice |
|
Ing. JOSEF BROŽ
|
Neaktivní
od 14.04.2011
|
jednatel |
11.03.1998 |
Adresa: |
39175, 17344069, Tábor, Malšice, Nové Lány, 12 |
|
Ing. Josef Brož
|
Neaktivní
od 14.04.2011
|
jednatel |
11.03.1998 |
Adresa: |
39175, 17344069, Tábor, Malšice, Nové Lány, 12, Nové Lány 12, 39175 Malšice |
|