Mgr. JANA MATUŠÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.09.2021 |
Adresa: |
39001, 26653834, Tábor, Tábor, Větrovy, 125 |
|
Mgr. JANA MATUŠÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.09.2021 |
Adresa: |
39001, 26653834, Tábor, Tábor, Větrovy, 125, Větrovy 125, 39001 Tábor |
|
Mgr. ZDENĚK TUPÝ
|
Neaktivní
od 04.07.2017
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
39002, 25454820, Tábor, Tábor, Čekanice, Nad Dolinami, 320 |
|
Ing. JAN TESAŘ
|
Neaktivní
od 20.09.2021
|
Jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
39001, 26653826, Tábor, Tábor, Větrovy, 117 |
|
Mgr. TOMÁŠ MATUŠÍK
|
Neaktivní
od 20.09.2021
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
39001, 26653834, Tábor, Tábor, Větrovy, 125 |
|
Mgr. Zdeněk Tupý
|
Neaktivní
od 04.07.2017
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
39002, 25454820, Tábor, Tábor, Čekanice, Nad Dolinami, 320, Nad Dolinami 320, Čekanice, 39002 Tábor |
|
Mgr. TOMÁŠ MATUŠÍK
|
Neaktivní
od 20.09.2021
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
39001, 26653834, Tábor, Tábor, Větrovy, 125, Větrovy 125, 39001 Tábor |
|
Ing. JAN TESAŘ
|
Neaktivní
od 20.09.2021
|
Jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
39001, 26653826, Tábor, Tábor, Větrovy, 117, Větrovy 117, 39001 Tábor |
|
Ing. JAN TESAŘ
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
Jednatel |
12.04.2015 |
Adresa: |
39001, 26653826, Tábor, Tábor, Větrovy, 117 |
|
Ing. JAN TESAŘ
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
Jednatel |
12.04.2015 |
Adresa: |
39001, 26653826, Tábor, Tábor, Větrovy, 117, Větrovy 117, 39001 Tábor |
|
Ing. JAN TESAŘ
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
Jednatel |
13.10.2013 |
Adresa: |
39001, 19782845, Tábor, Větrovy, 75 |
|
Mgr. TOMÁŠ MATUŠÍK
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
13.10.2013 |
Adresa: |
39001, 26653834, Tábor, Větrovy, 125 |
|
Ing. Jan Tesař
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
Jednatel |
13.10.2013 |
Adresa: |
39001, 19782845, Tábor, Tábor, Větrovy, 75, Větrovy 75, 39001 Tábor |
|
Mgr. TOMÁŠ MATUŠÍK
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
13.10.2013 |
Adresa: |
39001, 26653834, Tábor, Tábor, Větrovy, 125, Větrovy 125, 39001 Tábor |
|
Mgr. Tomáš Matušík
|
Neaktivní
od 13.10.2013
|
jednatel |
05.09.2011 |
Adresa: |
39001, 19825579, Tábor, Horky, 125 |
|
Mgr. Tomáš Matušík
|
Neaktivní
od 13.10.2013
|
jednatel |
05.09.2011 |
Adresa: |
39001, 31007996, Tábor, Tábor, Horky, Rekreační, Rekreační č.ev. 125, Horky, 39001 Tábor |
|
Ing. Jan Tesař
|
Neaktivní
od 13.10.2013
|
Jednatel |
14.10.2003 |
Adresa: |
39001, 19782845, Tábor, Tábor, Větrovy, 75 |
|
Mgr. Zdeněk Tupý
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
14.10.2003 |
Adresa: |
39002, 25454820, Tábor, Čekanice, Nad Dolinami, 320 |
|
Ing. Jan Tesař
|
Neaktivní
od 13.10.2013
|
Jednatel |
14.10.2003 |
Adresa: |
39001, 19782845, Tábor, Tábor, Větrovy, 75, Větrovy 75, 39001 Tábor |
|
Mgr. Zdeněk Tupý
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
14.10.2003 |
Adresa: |
39002, 25454820, Tábor, Tábor, Čekanice, Nad Dolinami, 320, Nad Dolinami 320, Čekanice, 39002 Tábor |
|
Mgr. Zdeněk Tupý
|
Neaktivní
od 14.10.2003
|
jednatel |
22.09.2001 |
Adresa: |
39102, Sezimovo Ústí II, Nerudova, 629/10 |
|
Mgr. Zdeněk Tupý
|
Neaktivní
od 14.10.2003
|
jednatel |
22.09.2001 |
Adresa: |
39102, 23438053, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Nerudova, 629, 10, Nerudova 629/10, 39102 Sezimovo Ústí |
|
Ing. Petr Vavřínek
|
Neaktivní
od 22.09.2001
|
Jednatel |
27.03.1998 |
Adresa: |
19823142, Tábor, Tábor, nám. Přátelství, 2802 |
|
Ing. Jan Tesař
|
Neaktivní
od 14.10.2003
|
Jednatel |
27.03.1998 |
Adresa: |
19823142, Tábor, Tábor, nám. Přátelství, 2802 |
|
Ing. Petr Vavřínek
|
Neaktivní
od 22.09.2001
|
Jednatel |
27.03.1998 |
Adresa: |
39005, 19823142, Tábor, Tábor, Tábor, nám. Přátelství, 2802, 3, nám. Přátelství 2802/3, 39005 Tábor |
|
Ing. Jan Tesař
|
Neaktivní
od 14.10.2003
|
Jednatel |
27.03.1998 |
Adresa: |
39005, 19823142, Tábor, Tábor, Tábor, nám. Přátelství, 2802, 3, nám. Přátelství 2802/3, 39005 Tábor |
|