Ing. ZDENĚK NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.03.2020 |
Adresa: |
39131, 6614051, Tábor, Dražice, Dražice, 104 |
|
Ing. Zdeněk Novotný
|
Aktivní
|
jednatel |
30.03.2020 |
Adresa: |
39131, 6614051, Tábor, Dražice, Dražice, 104, č.p. 104, 39131 Dražice |
|
MIROSLAV KOPAČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
30.11.2016 |
Adresa: |
39101, 25457918, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Šafaříkova, 1123 |
|
Miroslav Kopačka
|
Aktivní
|
jednatel |
30.11.2016 |
Adresa: |
39101, 25457918, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Šafaříkova, 1123, Šafaříkova 1123, 39101 Sezimovo Ústí |
|
Miroslav Kopačka
|
Neaktivní
od 30.11.2016
|
jednatel |
20.03.2002 |
Adresa: |
Sezimovo Ústí I, Šafaříkova, 1123 |
|
Miroslav Kopačka
|
Neaktivní
od 30.11.2016
|
jednatel |
20.03.2002 |
Adresa: |
39101, 25457918, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Šafaříkova, 1123, Šafaříkova 1123, 39101 Sezimovo Ústí |
|
Roman Bém
|
Neaktivní
od 29.06.2006
|
jednatel |
23.11.2000 |
Adresa: |
39003, 19821875, Tábor, Tábor, Náchodská, 2672 |
|
Roman Bém
|
Neaktivní
od 29.06.2006
|
jednatel |
23.11.2000 |
Adresa: |
39003, 19821875, Tábor, Tábor, Tábor, Náchodská, 2672, Náchodská 2672, 39003 Tábor |
|
Miroslav Kopačka
|
Neaktivní
od 20.03.2002
|
jednatel |
01.04.1998 |
Adresa: |
19823061, Tábor, Tábor, Bukurešťská, 2794/5 |
|
Miroslav Kopačka
|
Neaktivní
od 20.03.2002
|
jednatel |
01.04.1998 |
Adresa: |
39005, 19823061, Tábor, Tábor, Tábor, Bukurešťská, 2794, 5, Bukurešťská 2794/5, 39005 Tábor |
|