RADEK MAREŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.11.2013 |
Adresa: |
39470, 8786691, Častrov, Častrov, 61 |
|
RADEK MAREŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.11.2013 |
Adresa: |
39470, 8786691, Pelhřimov, Častrov, Častrov, 61, č.p. 61, 39470 Častrov |
|
Josef Kostka
|
Neaktivní
od 05.11.2013
|
jednatel |
30.01.2008 |
Adresa: |
39301, 20143087, Pelhřimov, Pod Floriánem, 1394 |
|
Josef Kostka
|
Neaktivní
od 05.11.2013
|
jednatel |
30.01.2008 |
Adresa: |
39301, 20143087, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Pod Floriánem, 1394, Pod Floriánem 1394, 39301 Pelhřimov |
|
Jaroslav Brávek
|
Neaktivní
od 30.01.2008
|
Jednatel |
26.07.2002 |
Adresa: |
39301, 20144113, Pelhřimov, Pelhřimov, Sdružená, 1496 |
|
Jaroslav Brávek
|
Neaktivní
od 30.01.2008
|
Jednatel |
26.07.2002 |
Adresa: |
39301, 20144113, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Sdružená, 1496, Sdružená 1496, 39301 Pelhřimov |
|
Milan Zajíc
|
Neaktivní
od 26.07.2002
|
jednatel |
08.04.1998 |
Adresa: |
39301, 20141335, Pelhřimov, Pelhřimov, Wolkerova, 1217 |
|
Milan Zajíc
|
Neaktivní
od 26.07.2002
|
jednatel |
08.04.1998 |
Adresa: |
39301, 20141335, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Wolkerova, 1217, Wolkerova 1217, 39301 Pelhřimov |
|