Ing. MARTIN MLÁDEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
15.03.2023 |
Adresa: |
25756, 3043967, Benešov, Neveklov, Neveklov, Rákosníkova, 200, Rákosníkova 200, 25756 Neveklov |
|
KAREL TĚŽKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.03.2021 |
Adresa: |
25601, 2948885, Benešov, Benešov, Benešov, Vlašimská, 1796 |
|
Karel Těžký
|
Aktivní
|
jednatel |
28.03.2021 |
Adresa: |
25601, 2948885, Benešov, Benešov, Benešov, Vlašimská, 1796, Vlašimská 1796, 25601 Benešov |
|
Tomáš Šimek
|
Neaktivní
od 10.04.2001
|
jednatel |
03.06.1998 |
Adresa: |
25722, 2977397, Benešov, Čerčany, Komenského, 165 |
|
Ing. Jiří Šístek
|
Neaktivní
od 03.01.2008
|
jednatel - ředitel |
03.06.1998 |
Adresa: |
39111, 17388368, Tábor, Planá nad Lužnicí, Zhořská, 584 |
|
Karel Těžký
|
Neaktivní
od 28.03.2021
|
jednatel |
03.06.1998 |
Adresa: |
25601, 2948885, Benešov, Benešov, Vlašimská, 1796 |
|
Tomáš Šimek
|
Neaktivní
od 10.04.2001
|
jednatel |
03.06.1998 |
Adresa: |
25722, 2977397, Benešov, Čerčany, Čerčany, Komenského, 165, Komenského 165, 25722 Čerčany |
|
Ing. Jiří Šístek
|
Neaktivní
od 03.01.2008
|
jednatel - ředitel |
03.06.1998 |
Adresa: |
39111, 17388368, Tábor, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Zhořská, 584, Zhořská 584, 39111 Planá nad Lužnicí |
|
Karel Těžký
|
Neaktivní
od 28.03.2021
|
jednatel |
03.06.1998 |
Adresa: |
25601, 2948885, Benešov, Benešov, Benešov, Vlašimská, 1796, Vlašimská 1796, 25601 Benešov |
|