RADEK ČERNICKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
18.04.2021 |
Adresa: |
39701, 5513618, Písek, Písek, Hradiště, Hradiště, 21 |
|
RADEK ČERNICKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
18.04.2021 |
Adresa: |
39701, 5513618, Písek, Písek, Hradiště, Hradiště, 21, Hradiště 21, Hradiště, 39701 Písek |
|
Ing. VLADIMÍR STRAKA
|
Neaktivní
od 28.07.2016
|
jednatel |
27.10.2015 |
Adresa: |
39701, 5544360, Písek, Budějovické Předměstí, Nádražní, 2295 |
|
RADEK ČERNICKÝ
|
Neaktivní
od 18.04.2021
|
jednatel |
27.10.2015 |
Adresa: |
39701, 5547474, Písek, Pražské Předměstí, Pražská, 297 |
|
Ing. VLADIMÍR STRAKA
|
Neaktivní
od 28.07.2016
|
jednatel |
27.10.2015 |
Adresa: |
39701, 5544360, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Nádražní, 2295, Nádražní 2295, Budějovické Předměstí, 39701 Písek |
|
RADEK ČERNICKÝ
|
Neaktivní
od 18.04.2021
|
jednatel |
27.10.2015 |
Adresa: |
39701, 5547474, Písek, Písek, Pražské Předměstí, Pražská, 297, Pražská 297, Pražské Předměstí, 39701 Písek |
|
Radek Černický
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
jednatel |
24.01.2012 |
Adresa: |
39701, 5547474, Písek, Pražská, 297 |
|
RADEK ČERNICKÝ
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
jednatel |
24.01.2012 |
Adresa: |
39701, 5547474, Písek, Písek, Pražské Předměstí, Pražská, 297, Pražská 297, Pražské Předměstí, 39701 Písek |
|
Ing. Vladimír Straka
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
jednatel |
04.04.2000 |
Adresa: |
39701, 5544360, Písek, Písek, Nádražní, 2295 |
|
Ing. VLADIMÍR STRAKA
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
jednatel |
04.04.2000 |
Adresa: |
39701, 5544360, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Nádražní, 2295, Nádražní 2295, Budějovické Předměstí, 39701 Písek |
|
Ing. Ladislav Černický
|
Neaktivní
od 02.07.1998
|
jednatel |
02.07.1998 |
Adresa: |
39701, Písek, Písek, N8dražní, 2296 |
|
Ivana Roušalová
|
Neaktivní
od 04.04.2000
|
jednatel |
02.07.1998 |
Adresa: |
39831, Písek, Čížová, Zlivice, 61 |
|
Ing. Ladislav Černický
|
Neaktivní
od 24.01.2012
|
jednatel |
02.07.1998 |
Adresa: |
39701, 5544378, Písek, Písek, Nádražní, 2296 |
|
Ing. Ladislav Černický
|
Neaktivní
od 24.01.2012
|
jednatel |
02.07.1998 |
Adresa: |
39701, 5544378, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Nádražní, 2296, Nádražní 2296, Budějovické Předměstí, 39701 Písek |
|
Ivana Roušalová
|
Neaktivní
od 04.04.2000
|
jednatel |
02.07.1998 |
Adresa: |
39701, 362174, Písek, Čížová, Zlivice, 61, Zlivice 61, 39701 Čížová |
|