PaedDr. JAN VÁŇA
|
Aktivní
|
jednatel |
07.12.2018 |
Adresa: |
37901, 14833492, Jindřichův Hradec, Třeboň, Třeboň II, Palackého nám., 175 |
|
PaedDr. JAN VÁŇA
|
Aktivní
|
jednatel |
07.12.2018 |
Adresa: |
37901, 14833492, Jindřichův Hradec, Třeboň, Třeboň II, Palackého nám., 175, Palackého nám. 175, Třeboň II, 37901 Třeboň |
|
prof. JUDr. VILÉM KAHOUN
|
Aktivní
|
jednatel |
07.09.2018 |
Adresa: |
37401, 11829486, České Budějovice, Trhové Sviny, Trhové Sviny, Dobrovského, 218 |
|
prof. JUDr. VILÉM KAHOUN
|
Aktivní
|
jednatel |
07.09.2018 |
Adresa: |
37401, 11829486, České Budějovice, Trhové Sviny, Trhové Sviny, Dobrovského, 218, Dobrovského 218, 37401 Trhové Sviny |
|
PhDr. MILAN KRAMÁRIK
|
Neaktivní
od 07.08.2018
|
jednatel |
21.06.2017 |
Adresa: |
37901, 14841975, Jindřichův Hradec, Třeboň, Třeboň II, Svobody, 1022 |
|
PhDr. MILAN KRAMÁRIK
|
Neaktivní
od 07.08.2018
|
jednatel |
21.06.2017 |
Adresa: |
37901, 14841975, Jindřichův Hradec, Třeboň, Třeboň II, Svobody, 1022, Svobody 1022, Třeboň II, 37901 Třeboň |
|
PhDr. MILAN KRAMÁRIK
|
Neaktivní
od 21.06.2017
|
jednatel |
29.06.2015 |
Adresa: |
60200, 26721341, Brno, Staré Brno, Pekařská, 962, 72 |
|
PhDr. MILAN KRAMÁRIK
|
Neaktivní
od 21.06.2017
|
jednatel |
29.06.2015 |
Adresa: |
60200, 26721341, Brno-město, Brno, Staré Brno, Pekařská, 962, 72, Pekařská 962/72, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Mgr. TEREZIE JENISOVÁ
|
Neaktivní
od 29.06.2015
|
jednatel |
07.01.2015 |
Adresa: |
37901, 27063020, Třeboň, Třeboň II, Nová, 1231 |
|
Mgr. TEREZIE JENISOVÁ
|
Neaktivní
od 29.06.2015
|
jednatel |
07.01.2015 |
Adresa: |
37901, 27063020, Jindřichův Hradec, Třeboň, Třeboň II, Nová, 1231, Nová 1231, Třeboň II, 37901 Třeboň |
|
MUDr. ANTONÍN DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 07.12.2018
|
jednatel |
31.12.2013 |
Adresa: |
37901, 14841908, Třeboň, Třeboň II, Svobody, 1015 |
|
MUDr. ANTONÍN DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 07.12.2018
|
jednatel |
31.12.2013 |
Adresa: |
37901, 14841908, Jindřichův Hradec, Třeboň, Třeboň II, Svobody, 1015, Svobody 1015, Třeboň II, 37901 Třeboň |
|
MUDr. Antonín Doležal
|
Neaktivní
od 31.12.2013
|
jednatel |
22.12.2010 |
Adresa: |
37901, 14841908, Třeboň II, Svobody, 1015 |
|
MUDr. ANTONÍN DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 31.12.2013
|
jednatel |
22.12.2010 |
Adresa: |
37901, 14841908, Jindřichův Hradec, Třeboň, Třeboň II, Svobody, 1015, Svobody 1015, Třeboň II, 37901 Třeboň |
|
MUDr. Jaroslav Bican
|
Neaktivní
od 22.12.2010
|
jednatel |
03.10.2007 |
Adresa: |
37806, Suchdol nad Lužnicí, Bor, 32 |
|
MUDr. JAROSLAV BICAN
|
Neaktivní
od 22.12.2010
|
jednatel |
03.10.2007 |
Adresa: |
37806, 2174430, Jindřichův Hradec, Suchdol nad Lužnicí, Bor, 32, Bor 32, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
|
PaedDr. Jan Váňa
|
Neaktivní
od 22.12.2010
|
jednatel |
12.02.2007 |
Adresa: |
37901, 14833492, Třeboň, Palackého nám., 175 |
|
PaedDr. JAN VÁŇA
|
Neaktivní
od 22.12.2010
|
jednatel |
12.02.2007 |
Adresa: |
37901, 14833492, Jindřichův Hradec, Třeboň, Třeboň II, Palackého nám., 175, Palackého nám. 175, Třeboň II, 37901 Třeboň |
|
MUDr. Antonín Doležal
|
Neaktivní
od 03.10.2007
|
jednatel |
02.06.1999 |
Adresa: |
37901, Jindřichův Hradec, Třeboň, Svobody, 1015/II |
|
MUDr. Antonín Doležal
|
Neaktivní
od 03.10.2007
|
jednatel |
02.06.1999 |
Adresa: |
1015/II, Jindřichův Hradec, Třeboň, Svobody, 37901, Svobody 1015/II, 37901 Třeboň, okres: Jindřichův Hradec, Česká republika |
|
MUDr. Jaroslav Bican
|
Neaktivní
od 17.09.2001
|
jednatel |
04.08.1998 |
Adresa: |
37806, Jindřichův Hradec, Suchdol nad Lužnicí, Bor, 32 |
|
Ing. Jiří Houdek
|
Neaktivní
od 12.02.2007
|
jednatel |
04.08.1998 |
Adresa: |
37901, 14841622, Jindřichův Hradec, Třeboň, Mlýnská, 989 |
|
MUDr. Jaroslav Bican
|
Neaktivní
od 17.09.2001
|
jednatel |
04.08.1998 |
Adresa: |
37806, 2178451, Jindřichův Hradec, Suchdol nad Lužnicí, Suchdol nad Lužnicí, Žižkova, 32, Žižkova 32, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
|
Ing. Jiří Houdek
|
Neaktivní
od 12.02.2007
|
jednatel |
04.08.1998 |
Adresa: |
37901, 14841622, Jindřichův Hradec, Třeboň, Třeboň II, Mlýnská, 989, Mlýnská 989, Třeboň II, 37901 Třeboň |
|