ALEXANDER KORB
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
16.07.2015 |
Adresa: |
14800, 21846243, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Augustinova, 2065, 12 |
|
JAROSLAV KŮRKA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.07.2015 |
Adresa: |
15300, 26147351, Hlavní město Praha, Praha, Radotín, Josefa Kočího, 1556, 8 |
|
ALEXANDER KORB
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
16.07.2015 |
Adresa: |
14800, 21846243, Praha, Chodov, Augustinova, 2065, 12, Augustinova 2065/12, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
JAROSLAV KŮRKA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.07.2015 |
Adresa: |
15300, 26147351, Praha, Radotín, Josefa Kočího, 1556, 8, Josefa Kočího 1556/8, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
Ing. RICHARD CHALUPNÍK
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
člen představenstva |
22.05.2014 |
Adresa: |
11000, 21711763, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Ve Smečkách, 1408, 4 |
|
Ing. RICHARD CHALUPNÍK
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
člen představenstva |
22.05.2014 |
Adresa: |
11000, 21711763, Praha, Nové Město, Ve Smečkách, 1408, 4, Ve Smečkách 1408/4, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Richard Chalupník
|
Neaktivní
od 22.05.2014
|
člen představenstva |
06.09.2011 |
Adresa: |
11000, 21711763, Praha 1, Ve Smečkách, 1408/4 |
|
Ing. RICHARD CHALUPNÍK
|
Neaktivní
od 22.05.2014
|
člen představenstva |
06.09.2011 |
Adresa: |
11000, 21711763, Praha, Nové Město, Ve Smečkách, 1408, 4, Ve Smečkách 1408/4, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Milada Korbová
|
Neaktivní
od 18.01.2010
|
člen představenstva |
13.08.2003 |
Adresa: |
14800, 21846243, Praha 4, Augustinova, 2065/12 |
|
Martin Vlk
|
Neaktivní
od 18.01.2010
|
člen představenstva |
13.08.2003 |
Adresa: |
14000, 4, Praha 4, Nad obcí, I/9 |
|
Ing. Milada Korbová
|
Neaktivní
od 18.01.2010
|
člen představenstva |
13.08.2003 |
Adresa: |
14800, 21846243, Praha, Chodov, Augustinova, 2065, 12, Augustinova 2065/12, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
MARTIN VLK
|
Neaktivní
od 18.01.2010
|
člen představenstva |
13.08.2003 |
Adresa: |
14000, 21870705, Praha, Krč, Nad obcí I, 1341, 9, Nad obcí I 1341/9, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Martin Sobotka
|
Neaktivní
od 16.08.2002
|
člen představenstva |
07.12.1998 |
Adresa: |
21751161, Praha 2, Praha 2, Slovenská, 13 |
|
Ing. Libor Kuchař
|
Neaktivní
od 13.08.2003
|
člen představenstva |
07.12.1998 |
Adresa: |
17339189, Tábor, Chýnov, Velmovice, 29 |
|
Ing. Alexander Korb
|
Neaktivní
od 18.01.2010
|
předseda představenstva |
07.12.1998 |
Adresa: |
4, Praha 4, Praha 4, Augustinova, 2056/2 |
|
ing. Martin Sobotka
|
Neaktivní
od 16.08.2002
|
člen představenstva |
07.12.1998 |
Adresa: |
12000, 21751161, Praha, Vinohrady, Slovenská, 1182, 13, Slovenská 1182/13, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. LIBOR KUCHAŘ
|
Neaktivní
od 13.08.2003
|
člen představenstva |
07.12.1998 |
Adresa: |
39155, 17339189, Tábor, Chýnov, Velmovice, 29, Velmovice 29, 39155 Chýnov |
|
Ing. Alexander Korb
|
Neaktivní
od 18.01.2010
|
předseda představenstva |
07.12.1998 |
Adresa: |
2056/2, Praha 4, Praha 4, Augustinova, Augustinova 2056/2, Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|