Bc. LUCIE BEDLIVÁ REIDINGEROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.12.2022 |
Adresa: |
38411, 17675448, Prachatice, Netolice, Netolice, Nádražní, 398 |
|
Bc. LUCIE BEDLIVÁ REIDINGEROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.12.2022 |
Adresa: |
38411, 17675448, Prachatice, Netolice, Netolice, Nádražní, 398, Nádražní 398, 38411 Netolice |
|
HELENA MATĚJEKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
18.01.2019 |
Adresa: |
38411, 17678331, Prachatice, Netolice, Netolice, Na Horánku, 697 |
|
HELENA MATĚJEKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
18.01.2019 |
Adresa: |
38411, 17678331, Prachatice, Netolice, Netolice, Na Horánku, 697, Na Horánku 697, 38411 Netolice |
|
MVDr. MARTIN KUBIČKA
|
Neaktivní
od 18.01.2019
|
jednatel |
03.09.2016 |
Adresa: |
38411, 17671728, Prachatice, Netolice, Netolice, Gregorova, 28 |
|
MVDr. MARTIN KUBIČKA
|
Neaktivní
od 18.01.2019
|
jednatel |
03.09.2016 |
Adresa: |
38411, 17671728, Prachatice, Netolice, Netolice, Gregorova, 28, Gregorova 28, 38411 Netolice |
|
Ing. PAVEL PILAŘ
|
Neaktivní
od 03.09.2016
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
38411, 17675367, Netolice, Netolice, Koželužská, 390 |
|
Ing. PAVEL PILAŘ
|
Neaktivní
od 03.09.2016
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
38411, 17675367, Prachatice, Netolice, Netolice, Koželužská, 390, Koželužská 390, 38411 Netolice |
|
IVETA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2022
|
jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
38411, 785768, Malovice, Malovice, 46 |
|
MgA JIŘÍ CHURÁČEK
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
38411, 17672325, Netolice, Netolice, Václavská, 88 |
|
MgA JIŘÍ CHURÁČEK
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
38411, 17672325, Prachatice, Netolice, Netolice, Václavská, 88, Václavská 88, 38411 Netolice |
|
IVETA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2022
|
jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
38411, 785768, Prachatice, Malovice, Malovice, 46, č.p. 46, 38411 Malovice |
|
Stanislav Machala
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
jednatel |
07.12.1999 |
Adresa: |
17678111, Prachatice, Netolice, Na Horánku, 675 |
|
Mgr. Karel Pižl
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
jednatel |
07.12.1999 |
Adresa: |
17673569, Prachatice, Netolice, Mnichská, 212 |
|
Stanislav Machala
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
jednatel |
07.12.1999 |
Adresa: |
38411, 17678111, Prachatice, Netolice, Netolice, Na Horánku, 675, Na Horánku 675, 38411 Netolice |
|
Mgr. Karel Pižl
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
jednatel |
07.12.1999 |
Adresa: |
38411, 17673569, Prachatice, Netolice, Netolice, Mnichská, 212, Mnichská 212, 38411 Netolice |
|
Ing. Lubomír Štambaský
|
Neaktivní
od 07.12.1999
|
jednatel |
17.02.1999 |
Adresa: |
38411, 17678099, Prachatice, Netolice, Na Horánku, 673 |
|
ing. Lubomír Štambaský
|
Neaktivní
od 07.12.1999
|
jednatel |
17.02.1999 |
Adresa: |
38411, 17678099, Prachatice, Netolice, Netolice, Na Horánku, 673, Na Horánku 673, 38411 Netolice |
|