ZDENĚK KARAS
|
Aktivní
|
|
02.10.2016 |
Adresa: |
39701, 5521491, Písek, Písek, Vnitřní Město, Soukenická, 65, 15 |
|
ZDENĚK KARAS
|
Aktivní
|
|
02.10.2016 |
Adresa: |
39701, 5521491, Písek, Písek, Vnitřní Město, Soukenická, 65, 15, Soukenická 65/15, Vnitřní Město, 39701 Písek |
|
Zdeněk Karas
|
Neaktivní
od 16.11.2007
|
jednatel |
18.03.2002 |
Adresa: |
Písek, Písek, Soukenická, 65 |
|
ZDENĚK KARAS
|
Neaktivní
od 16.11.2007
|
jednatel |
18.03.2002 |
Adresa: |
39701, 5521491, Písek, Písek, Vnitřní Město, Soukenická, 65, 15, Soukenická 65/15, Vnitřní Město, 39701 Písek |
|
Zdeněk Karas
|
Neaktivní
od 18.03.2002
|
jednatel |
08.03.1999 |
Adresa: |
5523001, Písek, Písek, Tylova, 70 |
|
Ivana Karasová
|
Neaktivní
od 03.04.2008
|
jednatel |
08.03.1999 |
Adresa: |
Písek, Písek, Soukenická, 65 |
|
Zdeněk Karas
|
Neaktivní
od 02.10.2016
|
|
08.03.1999 |
Adresa: |
39701, Písek, Vnitřní město, Soukenická, 65 |
|
Zdeněk Karas
|
Neaktivní
od 18.03.2002
|
jednatel |
08.03.1999 |
Adresa: |
39701, 5523001, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Tylova, 70, 10, Tylova 70/10, Budějovické Předměstí, 39701 Písek |
|
Ivana Karasová
|
Neaktivní
od 03.04.2008
|
jednatel |
08.03.1999 |
Adresa: |
39701, 5521491, Písek, Písek, Vnitřní Město, Soukenická, 65, 15, Soukenická 65/15, Vnitřní Město, 39701 Písek |
|
ZDENĚK KARAS
|
Neaktivní
od 02.10.2016
|
|
08.03.1999 |
Adresa: |
39701, 5521491, Písek, Písek, Vnitřní Město, Soukenická, 65, 15, Soukenická 65/15, Vnitřní Město, 39701 Písek |
|