Ing. MARTIN PLACHÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.08.2016 |
Adresa: |
39301, 20141572, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Rosolova, 1241 |
|
Ing. MARTIN PLACHÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.08.2016 |
Adresa: |
39301, 20141572, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Rosolova, 1241, Rosolova 1241, 39301 Pelhřimov |
|
Ing. MARTIN PLACHÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.08.2015 |
Adresa: |
39301, 20141572, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Rosolova, 1241 |
|
Ing. MARTIN PLACHÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.08.2015 |
Adresa: |
39301, 20141572, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Rosolova, 1241, Rosolova 1241, 39301 Pelhřimov |
|
MARKÉTA KUBÁLKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
39301, 20141572, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Rosolova, 1241 |
|
MARKÉTA KUBÁLKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
39301, 20141572, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Rosolova, 1241, Rosolova 1241, 39301 Pelhřimov |
|
Markéta Kubálková
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
Jednatel |
25.11.2011 |
Adresa: |
39301, 20141572, Pelhřimov, Rosolova, 1241 |
|
Ing. Martin Plachý
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
Jednatel |
25.11.2011 |
Adresa: |
39301, 20141572, Pelhřimov, Pelhřimov, Rosolova, 1241 |
|
Ing. Martin Plachý
|
Neaktivní
od 11.08.2016
|
Jednatel |
25.11.2011 |
Adresa: |
39301, 20141572, Pelhřimov, Rosolova, 1241 |
|
MARKÉTA KUBÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
Jednatel |
25.11.2011 |
Adresa: |
39301, 20141572, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Rosolova, 1241, Rosolova 1241, 39301 Pelhřimov |
|
Ing. MARTIN PLACHÝ
|
Neaktivní
od 11.08.2016
|
Jednatel |
25.11.2011 |
Adresa: |
39301, 20141572, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Rosolova, 1241, Rosolova 1241, 39301 Pelhřimov |
|
Ing. Martin Plachý
|
Neaktivní
od 25.11.2011
|
Jednatel |
22.04.1999 |
Adresa: |
20141572, Pelhřimov, Pelhřimov, Rosolova, 1241 |
|
Zdeňka Plachá
|
Neaktivní
od 25.11.2011
|
Jednatel |
22.04.1999 |
Adresa: |
20141572, Pelhřimov, Pelhřimov, Rosolova, 1241 |
|
Martin Plachý
|
Neaktivní
od 25.11.2011
|
Jednatel |
22.04.1999 |
Adresa: |
20141572, Pelhřimov, Pelhřimov, Rosolova, 1241 |
|
Markéta Plachá
|
Neaktivní
od 25.11.2011
|
Jednatel |
22.04.1999 |
Adresa: |
20141572, Pelhřimov, Pelhřimov, Rosolova, 1241 |
|
Ing. MARTIN PLACHÝ
|
Neaktivní
od 25.11.2011
|
Jednatel |
22.04.1999 |
Adresa: |
39301, 20141572, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Rosolova, 1241, Rosolova 1241, 39301 Pelhřimov |
|
Zdeňka Plachá
|
Neaktivní
od 25.11.2011
|
Jednatel |
22.04.1999 |
Adresa: |
39301, 20141572, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Rosolova, 1241, Rosolova 1241, 39301 Pelhřimov |
|
MARTIN PLACHÝ
|
Neaktivní
od 25.11.2011
|
Jednatel |
22.04.1999 |
Adresa: |
39301, 20141572, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Rosolova, 1241, Rosolova 1241, 39301 Pelhřimov |
|
Markéta Plachá
|
Neaktivní
od 25.11.2011
|
Jednatel |
22.04.1999 |
Adresa: |
39301, 20141572, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Rosolova, 1241, Rosolova 1241, 39301 Pelhřimov |
|