LUKÁŠ KVĚTOUN
|
Neaktivní
od 01.12.2018
|
jednatel |
18.08.2018 |
Adresa: |
38241, 26404583, Český Krumlov, Kaplice, Dobechov, 4 |
|
LUKÁŠ KVĚTOUN
|
Neaktivní
od 01.12.2018
|
jednatel |
18.08.2018 |
Adresa: |
38241, 26404583, Český Krumlov, Kaplice, Dobechov, 4, Dobechov 4, 38241 Kaplice |
|
LUKÁŠ KVĚTOUN
|
Neaktivní
od 18.08.2018
|
jednatel |
13.01.2016 |
Adresa: |
37001, 11772883, České Budějovice, Litvínovice, Litvínovice, 39 |
|
LUKÁŠ KVĚTOUN
|
Neaktivní
od 18.08.2018
|
jednatel |
13.01.2016 |
Adresa: |
37001, 11772883, České Budějovice, Litvínovice, Litvínovice, 39, č.p. 39, 37001 Litvínovice |
|
LUKÁŠ KVĚTOUN
|
Neaktivní
od 13.01.2016
|
jednatel |
03.03.2015 |
Adresa: |
37001, 11775483, České Budějovice, Litvínovice, Šindlovy Dvory, 22 |
|
LUKÁŠ KVĚTOUN
|
Neaktivní
od 13.01.2016
|
jednatel |
03.03.2015 |
Adresa: |
37001, 11775483, České Budějovice, Litvínovice, Šindlovy Dvory, 22, Šindlovy Dvory 22, 37001 Litvínovice |
|
MIROSLAV LANGER
|
Neaktivní
od 13.03.2014
|
jednatel |
22.11.2013 |
Adresa: |
37324, 25715925, Římov, Římov, Do Boru, 221 |
|
Miroslav Langer
|
Neaktivní
od 13.03.2014
|
jednatel |
22.11.2013 |
Adresa: |
37324, 25715925, České Budějovice, Římov, Římov, Do Boru, 221, Do Boru 221, 37324 Římov |
|
LUKÁŠ KVĚTOUN
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
jednatel |
23.10.2013 |
Adresa: |
37001, 24993336, Litvínovice, Litvínovice, 256 |
|
LUKÁŠ KVĚTOUN
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
jednatel |
23.10.2013 |
Adresa: |
37001, 24993336, České Budějovice, Litvínovice, Litvínovice, 256, č.p. 256, 37001 Litvínovice |
|
Lukáš Květoun
|
Neaktivní
od 23.10.2013
|
jednatel |
30.04.2010 |
Adresa: |
37001, 24993336, Litvínovice, 256 |
|
LUKÁŠ KVĚTOUN
|
Neaktivní
od 23.10.2013
|
jednatel |
30.04.2010 |
Adresa: |
37001, 24993336, České Budějovice, Litvínovice, Litvínovice, 256, č.p. 256, 37001 Litvínovice |
|
Miroslav Langer
|
Neaktivní
od 22.11.2013
|
jednatel |
28.01.2008 |
Adresa: |
37324, 25715925, Římov, 221 |
|
Miroslav Langer
|
Neaktivní
od 22.11.2013
|
jednatel |
28.01.2008 |
Adresa: |
37324, 25715925, České Budějovice, Římov, Římov, Do Boru, 221, Do Boru 221, 37324 Římov |
|
Jana Květounová
|
Neaktivní
od 28.01.2008
|
jednatel |
14.04.2005 |
Adresa: |
37005, 23350903, České Budějovice, V. Talicha, 844/19 |
|
Lukáš Květoun
|
Neaktivní
od 30.04.2010
|
jednatel |
14.04.2005 |
Adresa: |
37001, České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II., 12 |
|
Jana Květounová
|
Neaktivní
od 28.01.2008
|
jednatel |
14.04.2005 |
Adresa: |
37005, 23350903, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, V. Talicha, 844, 19, V. Talicha 844/19, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Lukáš Květoun
|
Neaktivní
od 30.04.2010
|
jednatel |
14.04.2005 |
Adresa: |
12, České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II., 37001, nám. Přemysla Otakara II. 12, 37001 České Budějovice, Česká republika |
|
Aleš Jelínek
|
Neaktivní
od 14.04.2005
|
Jednatel |
29.07.1999 |
Adresa: |
37311, 11757957, České Budějovice, Ledenice, Hrad, 173 |
|
Lukáš Květoun
|
Neaktivní
od 14.04.2005
|
Jednatel |
29.07.1999 |
Adresa: |
37005, 23350903, České Budějovice, České Budějovice, V. Talicha, 19 |
|
Aleš Jelínek
|
Neaktivní
od 14.04.2005
|
Jednatel |
29.07.1999 |
Adresa: |
37311, 11757957, České Budějovice, Ledenice, Ledenice, Hrad, 173, Hrad 173, 37311 Ledenice |
|
Lukáš Květoun
|
Neaktivní
od 14.04.2005
|
Jednatel |
29.07.1999 |
Adresa: |
37005, 23350903, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, V. Talicha, 844, 19, V. Talicha 844/19, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|