DARIA PONOMAREVA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.02.2018 |
Adresa: |
15500, 22110780, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Pod viaduktem, 87, 31 |
|
DARIA PONOMAREVA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.02.2018 |
Adresa: |
15500, 22110780, Praha, Stodůlky, Pod viaduktem, 87, 31, Pod viaduktem 87/31, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
DARIA PONOMAREVA
|
Neaktivní
od 14.02.2018
|
jednatel |
11.09.2015 |
Adresa: |
13000, 27114791, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Jeseniova, 2851, 32 |
|
DARIA PONOMAREVA
|
Neaktivní
od 14.02.2018
|
jednatel |
11.09.2015 |
Adresa: |
13000, 27114791, Praha, Žižkov, Jeseniova, 2851, 32, Jeseniova 2851/32, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
DARIA PONOMAREVA
|
Neaktivní
od 11.09.2015
|
jednatel |
04.09.2015 |
Adresa: |
37001, 25284762, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, nám. Přemysla Otakara II., 2, 2 |
|
DARIA PONOMAREVA
|
Neaktivní
od 11.09.2015
|
jednatel |
04.09.2015 |
Adresa: |
37001, 25284762, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, nám. Přemysla Otakara II., 2, 2, nám. Přemysla Otakara II. 2/2, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice |
|
DARIA KISELEVA
|
Neaktivní
od 04.09.2015
|
jednatel |
25.08.2015 |
Adresa: |
37001, 25284762, České Budějovice, České Budějovice 1, nám. Přemysla Otakara II., 2, 2 |
|
DARIA KISELEVA
|
Neaktivní
od 04.09.2015
|
jednatel |
25.08.2015 |
Adresa: |
37001, 25284762, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, nám. Přemysla Otakara II., 2, 2, nám. Přemysla Otakara II. 2/2, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice |
|
DARJA KISELEVA
|
Neaktivní
od 25.08.2015
|
jednatel |
19.08.2015 |
Adresa: |
37001, 25284762, České Budějovice, České Budějovice 1, nám. Přemysla Otakara II., 2, 2 |
|
DARJA KISELEVA
|
Neaktivní
od 25.08.2015
|
jednatel |
19.08.2015 |
Adresa: |
37001, 25284762, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, nám. Přemysla Otakara II., 2, 2, nám. Přemysla Otakara II. 2/2, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice |
|
DARIA KISELEVA
|
Neaktivní
od 19.08.2015
|
jednatel |
31.12.2013 |
Adresa: |
37004, 26812941, České Budějovice, České Budějovice 3, Resslova, 2601, 8 |
|
DARIA KISELEVA
|
Neaktivní
od 19.08.2015
|
jednatel |
31.12.2013 |
Adresa: |
37004, 26812941, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Resslova, 2601, 8, Resslova 2601/8, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Dariya Kiseleva
|
Neaktivní
od 31.12.2013
|
jednatel |
13.11.2013 |
Adresa: |
37004, 26812941, České Budějovice, České Budějovice 3, Resslova, 2601, 8 |
|
Dariya Kiseleva
|
Neaktivní
od 31.12.2013
|
jednatel |
13.11.2013 |
Adresa: |
37004, 26812941, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Resslova, 2601, 8, Resslova 2601/8, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Maria Williams
|
Neaktivní
od 13.11.2013
|
jednatel |
20.03.2008 |
Adresa: |
St.Peterburg, Prospekt Kosmonavtov, 27 |
|
Maria Williams
|
Neaktivní
od 13.11.2013
|
jednatel |
20.03.2008 |
Adresa: |
27, St.Peterburg, Prospekt Kosmonavtov, Prospekt Kosmonavtov 27, St.Peterburg, Rusko |
|
Sergey Golub
|
Neaktivní
od 27.01.2005
|
jednatel |
21.07.2003 |
Adresa: |
St.Peterburg, Prospekt Kosmonavtov, 27 |
|
Maria Kiseleva
|
Neaktivní
od 20.03.2008
|
jednatel |
21.07.2003 |
Adresa: |
St.Peterburg, Prospekt Kosmonavtov, 27 |
|
Sergey Golub
|
Neaktivní
od 27.01.2005
|
jednatel |
21.07.2003 |
Adresa: |
27, St.Peterburg, Prospekt Kosmonavtov, Prospekt Kosmonavtov 27, St.Peterburg, Rusko |
|
Maria Kiseleva
|
Neaktivní
od 20.03.2008
|
jednatel |
21.07.2003 |
Adresa: |
27, St.Peterburg, Prospekt Kosmonavtov, Prospekt Kosmonavtov 27, St.Peterburg, Rusko |
|
Sergey Golub
|
Neaktivní
od 21.07.2003
|
jednatel |
12.12.2000 |
Adresa: |
St.Peterburg, Kosmonavtov, 27-1-189 |
|
Sergey Golub
|
Neaktivní
od 21.07.2003
|
jednatel |
12.12.2000 |
Adresa: |
27-1-189, St.Peterburg, Kosmonavtov, Kosmonavtov 27-1-189, St.Peterburg, Rusko |
|
Maria Kisseleva
|
Neaktivní
od 12.12.2000
|
jednatel |
02.11.2000 |
Adresa: |
St.Peterbung, Prospekt Kosmonavtov, 27 |
|
Sergey Golub
|
Neaktivní
od 12.12.2000
|
jednatel |
02.11.2000 |
Adresa: |
St.Peterburg, Kuznecovskaia, 15 |
|
Maria Kisseleva
|
Neaktivní
od 12.12.2000
|
jednatel |
02.11.2000 |
Adresa: |
27, St.Peterbung, Prospekt Kosmonavtov, Prospekt Kosmonavtov 27, St.Peterbung, Rusko |
|
Sergey Golub
|
Neaktivní
od 12.12.2000
|
jednatel |
02.11.2000 |
Adresa: |
15, St.Peterburg, Kuznecovskaia, Kuznecovskaia 15, St.Peterburg, Rusko |
|
Serguei Goloub
|
Neaktivní
od 02.11.2000
|
jednatel |
09.09.1999 |
Adresa: |
St.Peterburg, Prospekt Kosmonavtov, 27 |
|
Maria Kiseleva
|
Neaktivní
od 02.11.2000
|
jednatel |
09.09.1999 |
Adresa: |
St.Peterbung, Prospekt Kosmonavtov, 27 |
|
Serguei Goloub
|
Neaktivní
od 02.11.2000
|
jednatel |
09.09.1999 |
Adresa: |
27, St.Peterburg, Prospekt Kosmonavtov, Prospekt Kosmonavtov 27, St.Peterburg, Rusko |
|
Maria Kiseleva
|
Neaktivní
od 02.11.2000
|
jednatel |
09.09.1999 |
Adresa: |
27, St.Peterbung, Prospekt Kosmonavtov, Prospekt Kosmonavtov 27, St.Peterbung, Rusko |
|