JIŘINA VOMELOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2015 |
Adresa: |
10000, 22622250, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Oravská, 1897, 6 |
|
JIŘINA VOMELOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2015 |
Adresa: |
10000, 22622250, Praha, Strašnice, Oravská, 1897, 6, Oravská 1897/6, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Jiřina Vomelová
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
jednatel |
30.10.2008 |
Adresa: |
19016, 22532013, Praha 9, Újezd nad Lesy, Živonínská, 1629 |
|
Jiřina Vomelová
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
jednatel |
30.10.2008 |
Adresa: |
19016, 22532013, Praha, Újezd nad Lesy, Živonínská, 1629, Živonínská 1629, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Ing. Milan Vomela
|
Neaktivní
od 30.10.2008
|
Jednatel |
18.02.2000 |
Adresa: |
19016, 22532013, Praha 9, Živonínská, 1629 |
|
Ing. Milan Vomela
|
Neaktivní
od 30.10.2008
|
Jednatel |
18.02.2000 |
Adresa: |
19016, 22532013, Praha, Újezd nad Lesy, Živonínská, 1629, Živonínská 1629, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Miloslav Špaček
|
Neaktivní
od 18.02.2000
|
Jednatel |
17.02.1999 |
Adresa: |
24448745, Plzeň, Sporná, 3 |
|
Ing. František Korbel
|
Neaktivní
od 18.02.2000
|
Jednatel |
17.02.1999 |
Adresa: |
24413593, Plzeň, Pod Tratí, 6 |
|
Miloslav Špaček
|
Neaktivní
od 18.02.2000
|
Jednatel |
17.02.1999 |
Adresa: |
32600, 24448745, Plzeň-město, Plzeň, Hradiště, Sporná, 365, 3, Sporná 365/3, Hradiště, 32600 Plzeň |
|
Ing. FRANTIŠEK KORBEL
|
Neaktivní
od 18.02.2000
|
Jednatel |
17.02.1999 |
Adresa: |
32200, 24413593, Plzeň-město, Plzeň, Křimice, Pod Tratí, 488, 6, Pod Tratí 488/6, Křimice, 32200 Plzeň |
|
Ing. Václav Staněk
|
Neaktivní
od 18.02.2000
|
Jednatel |
16.09.1998 |
Adresa: |
32005, 1, Plzeň 3, Luďka Pika, 469 |
|
Ing. Václav Staněk
|
Neaktivní
od 18.02.2000
|
Jednatel |
16.09.1998 |
Adresa: |
30100, 24526843, Plzeň-město, Plzeň, Doudlevce, Luďka Pika, 469, 13, Luďka Pika 469/13, Doudlevce, 30100 Plzeň |
|
ing. Petr Musil
|
Neaktivní
od 16.09.1998
|
Jednatel |
29.08.1996 |
Adresa: |
20799071, Sokolov, Sokolov, Alšova, 1737 |
|
Jiří Lamacz
|
Neaktivní
od 17.02.1999
|
Jednatel |
29.08.1996 |
Adresa: |
14854716, Sokolov, Kynšperk nad Ohří, Liboc, 24 |
|
Ing. Petr Musil
|
Neaktivní
od 16.09.1998
|
Jednatel |
29.08.1996 |
Adresa: |
35601, 20799071, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Alšova, 1737, Alšova 1737, 35601 Sokolov |
|
Jiří Lamacz
|
Neaktivní
od 17.02.1999
|
Jednatel |
29.08.1996 |
Adresa: |
35751, 14854716, Sokolov, Kynšperk nad Ohří, Liboc, 24, Liboc 24, 35751 Kynšperk nad Ohří |
|