Ing. JIŘÍ BLECHA
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.11.2016 |
Adresa: |
33162, 664871, Plzeň-sever, Manětín, Manětín, 269 |
|
Ing. JIŘÍ BLECHA
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.11.2016 |
Adresa: |
33162, 664871, Plzeň-sever, Manětín, Manětín, 269, č.p. 269, 33162 Manětín |
|
Ing. VÁCLAV BLECHA
|
Aktivní
|
jednatel |
23.10.2015 |
Adresa: |
33162, 664871, Plzeň-sever, Manětín, Manětín, 269 |
|
Ing. VÁCLAV BLECHA
|
Aktivní
|
jednatel |
23.10.2015 |
Adresa: |
33162, 664871, Plzeň-sever, Manětín, Manětín, 269, č.p. 269, 33162 Manětín |
|
Ing. Václav Blecha
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
jednatel |
15.03.2011 |
Adresa: |
33162, 664871, Manětín, 269 |
|
Ing. VÁCLAV BLECHA
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
jednatel |
15.03.2011 |
Adresa: |
33162, 664871, Plzeň-sever, Manětín, Manětín, 269, č.p. 269, 33162 Manětín |
|
Ing. Václav Denk
|
Neaktivní
od 15.03.2011
|
Jednatel |
18.03.2008 |
Adresa: |
33162, 664782, Plzeň-sever, Manětín, 260 |
|
Ing. VÁCLAV DENK
|
Neaktivní
od 15.03.2011
|
Jednatel |
18.03.2008 |
Adresa: |
33162, 664782, Plzeň-sever, Manětín, Manětín, 260, č.p. 260, 33162 Manětín |
|
Ing. Václav Denk
|
Neaktivní
od 18.03.2008
|
Jednatel |
01.01.1997 |
Adresa: |
33162, 664499, Plzeň-sever, Manětín, 231 |
|
Ing. Jiří Blecha
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
Jednatel |
01.01.1997 |
Adresa: |
33162, 664871, Plzeň-sever, Manětín, 269 |
|
Ing. Václav Denk
|
Neaktivní
od 18.03.2008
|
Jednatel |
01.01.1997 |
Adresa: |
33162, 664499, Plzeň-sever, Manětín, Manětín, 231, č.p. 231, 33162 Manětín |
|
Ing. JIŘÍ BLECHA
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
Jednatel |
01.01.1997 |
Adresa: |
33162, 664871, Plzeň-sever, Manětín, Manětín, 269, č.p. 269, 33162 Manětín |
|