JAN VOSTÁL
|
Aktivní
|
jednatel |
29.06.2023 |
Adresa: |
35002, 26192349, Cheb, Františkovy Lázně, Žírovice, 141, Žírovice 141, 35002 Františkovy Lázně |
|
MIROSLAV GABRIEL
|
Aktivní
|
jednatel |
03.08.2020 |
Adresa: |
27306, 6010407, Kladno, Třebichovice, Třebichovice, 89 |
|
MIROSLAV GABRIEL
|
Neaktivní
od 29.06.2023
|
jednatel |
03.08.2020 |
Adresa: |
27306, 6010407, Kladno, Třebichovice, Třebichovice, 89, č.p. 89, 27306 Třebichovice |
|
MICHAEL VLČEK
|
Neaktivní
od 03.08.2020
|
jednatel |
06.08.2017 |
Adresa: |
35301, 26152754, Cheb, Tři Sekery, Krásné, 64 |
|
MICHAEL VLČEK
|
Neaktivní
od 03.08.2020
|
jednatel |
06.08.2017 |
Adresa: |
35301, 26152754, Cheb, Tři Sekery, Krásné, 64, Krásné 64, 35301 Tři Sekery |
|
Michael Vlček
|
Neaktivní
od 06.08.2017
|
jednatel |
23.09.2009 |
Adresa: |
35473, 26152754, Tři Sekery, Krásné, 64 |
|
MICHAEL VLČEK
|
Neaktivní
od 06.08.2017
|
jednatel |
23.09.2009 |
Adresa: |
35301, 26152754, Cheb, Tři Sekery, Krásné, 64, Krásné 64, 35301 Tři Sekery |
|
RNDr. Pavel Poc
|
Neaktivní
od 23.09.2009
|
jednatel |
30.04.2009 |
Adresa: |
35301, 27065561, Valy, Kynžvartská, 151 |
|
RNDr. PAVEL POC
|
Neaktivní
od 23.09.2009
|
jednatel |
30.04.2009 |
Adresa: |
35301, 27065561, Cheb, Valy, Valy, Kynžvartská, 151, Kynžvartská 151, 35301 Valy |
|
RNDr. Pavel Poc
|
Neaktivní
od 30.04.2009
|
Jednatel |
26.10.2004 |
Adresa: |
35301, 3842959, Velká Hleďsebe, Petra Bezruče, 294 |
|
RNDr. Pavel Poc
|
Neaktivní
od 30.04.2009
|
Jednatel |
26.10.2004 |
Adresa: |
35301, 3842959, Cheb, Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe, Petra Bezruče, 294, Petra Bezruče 294, 35301 Velká Hleďsebe |
|
RNDr. Pavel Poc
|
Neaktivní
od 26.10.2004
|
Jednatel |
24.03.2004 |
Adresa: |
35301, Velká Hleďsebe, P. Bezruče, 294 |
|
RNDr. Pavel Poc
|
Neaktivní
od 26.10.2004
|
Jednatel |
24.03.2004 |
Adresa: |
35301, 3842959, Cheb, Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe, Petra Bezruče, 294, Petra Bezruče 294, 35301 Velká Hleďsebe |
|
RNDr. Pavel Poc
|
Neaktivní
od 24.03.2004
|
Jednatel |
08.10.2003 |
Adresa: |
35301, 20930607, Mariánské Lázně, Družstevní, 646 |
|
Ing. Vladimír Dufek
|
Neaktivní
od 20.02.2010
|
Jednatel |
08.10.2003 |
Adresa: |
35471, 3842231, Cheb, Velká Hleďsebe, Kollárova, 218 |
|
RNDr. Pavel Poc
|
Neaktivní
od 24.03.2004
|
Jednatel |
08.10.2003 |
Adresa: |
35301, 20930607, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Družstevní, 646, 3c, Družstevní 646/3c, 35301 Mariánské Lázně |
|
Ing. VLADIMÍR DUFEK
|
Neaktivní
od 20.02.2010
|
Jednatel |
08.10.2003 |
Adresa: |
35301, 3842231, Cheb, Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe, Kollárova, 218, Kollárova 218, 35301 Velká Hleďsebe |
|
Ing. Vladimír Dufek
|
Neaktivní
od 08.10.2003
|
Jednatel |
07.01.1997 |
Adresa: |
35471, 3842231, Cheb, Velká Hleďsebe, Kollárova, 218 |
|
Ing. VLADIMÍR DUFEK
|
Neaktivní
od 08.10.2003
|
Jednatel |
07.01.1997 |
Adresa: |
35301, 3842231, Cheb, Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe, Kollárova, 218, Kollárova 218, 35301 Velká Hleďsebe |
|