VENDULA BARIAKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.07.2013 |
Adresa: |
36263, 11904593, Dalovice, Dalovice, Na Výsluní, 225, 3 |
|
VÁCLAV VÁLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
11.07.2013 |
Adresa: |
36007, 41801130, Karlovy Vary, Doubí, Souběžná, 484, 7 |
|
VENDULA BARIAKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.07.2013 |
Adresa: |
36263, 11904593, Karlovy Vary, Dalovice, Dalovice, Na Výsluní, 225, 3, Na Výsluní 225/3, 36263 Dalovice |
|
VÁCLAV VÁLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
11.07.2013 |
Adresa: |
36007, 41801130, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Doubí, Souběžná, 484, 7, Souběžná 484/7, Doubí, 36007 Karlovy Vary |
|
Ing. Vít Lebeda
|
Neaktivní
od 11.07.2013
|
jednatel |
14.05.2009 |
Adresa: |
36007, 26503883, Karlovy Vary, Doubí, Šípková, 442/8 |
|
Ing. Vít Lebeda
|
Neaktivní
od 11.07.2013
|
jednatel |
14.05.2009 |
Adresa: |
36007, 26503883, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Doubí, Šípková, 442, 8, Šípková 442/8, Doubí, 36007 Karlovy Vary |
|
Ing. Vít Lebeda
|
Neaktivní
od 14.05.2009
|
Jednatel |
29.06.2002 |
Adresa: |
36018, 20676131, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Slovanská, 195 |
|
Martin Lebeda
|
Neaktivní
od 14.05.2009
|
Jednatel |
29.06.2002 |
Adresa: |
36018, 20676131, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Slovanská, 195 |
|
Ing. Vít Lebeda
|
Neaktivní
od 14.05.2009
|
Jednatel |
29.06.2002 |
Adresa: |
36018, 20676131, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Tašovice, Slovanská, 195, Slovanská 195, Tašovice, 36018 Karlovy Vary |
|
Martin Lebeda
|
Neaktivní
od 14.05.2009
|
Jednatel |
29.06.2002 |
Adresa: |
36018, 20676131, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Tašovice, Slovanská, 195, Slovanská 195, Tašovice, 36018 Karlovy Vary |
|
Martin Lebeda
|
Neaktivní
od 29.06.2002
|
Jednatel |
08.03.2001 |
Adresa: |
20676131, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Slovanská, 195 |
|
Martin Lebeda
|
Neaktivní
od 29.06.2002
|
Jednatel |
08.03.2001 |
Adresa: |
36018, 20676131, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Tašovice, Slovanská, 195, Slovanská 195, Tašovice, 36018 Karlovy Vary |
|
Ladislav Olejník
|
Neaktivní
od 08.03.2001
|
Jednatel |
07.02.1997 |
Adresa: |
20689829, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Buchenwaldská, 51 |
|
Ing. Vít Lebeda
|
Neaktivní
od 29.06.2002
|
Jednatel |
07.02.1997 |
Adresa: |
20690304, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Buchenwaldská, 41 |
|
Ladislav Olejník
|
Neaktivní
od 08.03.2001
|
Jednatel |
07.02.1997 |
Adresa: |
36010, 20689829, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Buchenwaldská, 787, 51, Buchenwaldská 787/51, Rybáře, 36010 Karlovy Vary |
|
Ing. Vít Lebeda
|
Neaktivní
od 29.06.2002
|
Jednatel |
07.02.1997 |
Adresa: |
36010, 20690304, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Buchenwaldská, 835, 41, Buchenwaldská 835/41, Rybáře, 36010 Karlovy Vary |
|