Bc. BARBORA TINTĚROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.03.2016 |
Adresa: |
35301, 3818420, Mnichov, Rájov, 107 |
|
Bc. BARBORA TINTĚROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.03.2016 |
Adresa: |
35301, 3818420, Cheb, Mnichov, Rájov, 107, Rájov 107, 35301 Mnichov |
|
ALENA HAVRDOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
06.09.2015 |
Adresa: |
35301, 20870078, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Hroznatova, 492, 25 |
|
ALENA HAVRDOVÁ
|
Neaktivní
od 01.01.2024
|
jednatel |
06.09.2015 |
Adresa: |
35301, 20870078, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Hroznatova, 492, 25, Hroznatova 492/25, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
Alena Havrdová
|
Neaktivní
od 06.09.2015
|
jednatel |
05.01.2010 |
Adresa: |
35301, Mariánské Lázně, Ušovice, Hroznatova, 492/25 |
|
ALENA HAVRDOVÁ
|
Neaktivní
od 06.09.2015
|
jednatel |
05.01.2010 |
Adresa: |
35301, 20870078, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Hroznatova, 492, 25, Hroznatova 492/25, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
Ing. Petr Doležal
|
Neaktivní
od 05.01.2010
|
Jednatel |
13.01.2000 |
Adresa: |
35301, 20867786, Cheb, Mariánské Lázně, Anglická, 204/41 |
|
Ing. Petr Doležal
|
Neaktivní
od 05.01.2010
|
Jednatel |
13.01.2000 |
Adresa: |
35301, 20867786, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Anglická, 204, 41, Anglická 204/41, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
Ing. Jaroslav Vítek
|
Neaktivní
od 13.01.2000
|
Jednatel |
26.03.1997 |
Adresa: |
35301, 20929854, Cheb, Mariánské Lázně, Libušina, 538/5 |
|
Ing. Jaroslav Vítek
|
Neaktivní
od 13.01.2000
|
Jednatel |
26.03.1997 |
Adresa: |
35301, 20929854, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Libušina, 538, 5, Libušina 538/5, 35301 Mariánské Lázně |
|