JAN DUŠEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.10.2019 |
Adresa: |
35201, 11862220, Cheb, Aš, Aš, Nádražní, 1595, 5 |
|
JAN DUŠEK
|
Neaktivní
od 08.07.2024
|
Jednatel |
11.10.2019 |
Adresa: |
35201, 11862220, Cheb, Aš, Aš, Nádražní, 1595, 5, Nádražní 1595/5, 35201 Aš |
|
Valeri Alexeev
|
Neaktivní
od 11.10.2019
|
Jednatel |
16.05.2002 |
Adresa: |
33822, 13010573, Volduchy, 52 |
|
Valeri Alexeev
|
Neaktivní
od 11.10.2019
|
Jednatel |
16.05.2002 |
Adresa: |
33822, 13010573, Rokycany, Volduchy, Volduchy, 52, č.p. 52, 33822 Volduchy |
|
Valeri Alexeev
|
Neaktivní
od 16.05.2002
|
Jednatel |
26.08.1999 |
Adresa: |
Ždanoviči, ul. Minskaja, 5 |
|
Valeri Alexeev
|
Neaktivní
od 16.05.2002
|
Jednatel |
26.08.1999 |
Adresa: |
5, Ždanoviči, ul. Minskaja, ul. Minskaja 5, Ždanoviči, Bělorusko |
|
Vitali Moskvitch
|
Neaktivní
od 26.08.1999
|
Jednatel |
23.03.1998 |
Adresa: |
Kopijeviči, ul. Centralnaja, 35 |
|
Valeri Alexeev
|
Neaktivní
od 26.08.1999
|
Jednatel |
23.03.1998 |
Adresa: |
Ždanoviči, ul. Minskaja, 5 |
|
Vitali Moskvitch
|
Neaktivní
od 26.08.1999
|
Jednatel |
23.03.1998 |
Adresa: |
35, Kopijeviči, ul. Centralnaja, ul. Centralnaja 35, Kopijeviči, Bělorusko |
|
Valeri Alexeev
|
Neaktivní
od 26.08.1999
|
Jednatel |
23.03.1998 |
Adresa: |
5, Ždanoviči, ul. Minskaja, ul. Minskaja 5, Ždanoviči, Bělorusko |
|
Ing. Pavel Habán
|
Neaktivní
od 23.03.1998
|
Jednatel |
07.05.1997 |
Adresa: |
32300, 24479721, Plzeň-město, Plzeň, Lidická, 15 |
|
Ing. Pavel Habán
|
Neaktivní
od 23.03.1998
|
Jednatel |
07.05.1997 |
Adresa: |
32300, 24479721, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Lidická, 404, 15, Lidická 404/15, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|