DANIEL JAVŮREK
|
Aktivní
|
jednatel |
17.02.2024 |
Adresa: |
35101, 12970174, Cheb, Františkovy Lázně, Františkovy Lázně, Nádražní, 135, 2, Nádražní 135/2, 35101 Františkovy Lázně |
|
DANIEL JAVŮREK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.12.2018 |
Adresa: |
35301, 11882247, Cheb, Tři Sekery, Tři Sekery, 161 |
|
DANIEL JAVŮREK
|
Neaktivní
od 17.02.2024
|
jednatel |
14.12.2018 |
Adresa: |
35301, 11882247, Cheb, Tři Sekery, Tři Sekery, 161, č.p. 161, 35301 Tři Sekery |
|
DANIEL JAVŮREK
|
Neaktivní
od 14.12.2018
|
jednatel |
09.06.2018 |
Adresa: |
35301, 20926707, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Hlavní třída, 122, 44 |
|
DANIEL JAVŮREK
|
Neaktivní
od 14.12.2018
|
jednatel |
09.06.2018 |
Adresa: |
35301, 20926707, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Hlavní třída, 122, 44, Hlavní třída 122/44, 35301 Mariánské Lázně |
|
DANIEL JAVŮREK
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
jednatel |
22.12.2017 |
Adresa: |
35301, 11882247, Cheb, Tři Sekery, Tři Sekery, 161 |
|
DANIEL JAVŮREK
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
jednatel |
22.12.2017 |
Adresa: |
35301, 11882247, Cheb, Tři Sekery, Tři Sekery, 161, č.p. 161, 35301 Tři Sekery |
|
Daniel Javůrek
|
Neaktivní
od 22.12.2017
|
jednatel |
28.12.2011 |
Adresa: |
35301, 11882247, Tři Sekery, 161 |
|
DANIEL JAVŮREK
|
Neaktivní
od 22.12.2017
|
jednatel |
28.12.2011 |
Adresa: |
35301, 11882247, Cheb, Tři Sekery, Tři Sekery, 161, č.p. 161, 35301 Tři Sekery |
|
Daniel Javůrek
|
Neaktivní
od 28.12.2011
|
jednatel |
01.11.2010 |
Adresa: |
35301, 20870086, Mariánské Lázně, Hroznatova, 493, 27 |
|
Daniel Javůrek
|
Neaktivní
od 28.12.2011
|
jednatel |
01.11.2010 |
Adresa: |
35301, 20870086, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Hroznatova, 493, 27, Hroznatova 493/27, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
Daniel Javůrek
|
Neaktivní
od 01.11.2010
|
jednatel |
14.12.2007 |
Adresa: |
35002, 20901372, Cheb, Hálkova, 985/5 |
|
Daniel Javůrek
|
Neaktivní
od 01.11.2010
|
jednatel |
14.12.2007 |
Adresa: |
35002, 20901372, Cheb, Cheb, Cheb, Hálkova, 985, 5, Hálkova 985/5, 35002 Cheb |
|
Miloš Černý
|
Neaktivní
od 14.12.2007
|
jednatel |
03.05.1999 |
Adresa: |
35301, 20930453, Cheb, Mariánské Lázně, Bezejmenná, 631/1 |
|
Miloš Černý
|
Neaktivní
od 14.12.2007
|
jednatel |
03.05.1999 |
Adresa: |
35301, 20930453, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Bezejmenná, 631, 1, Bezejmenná 631/1, 35301 Mariánské Lázně |
|
Ing. Ján Bátovský
|
Neaktivní
od 03.05.1999
|
Jednatel |
19.03.1998 |
Adresa: |
35301, 20870540, Cheb, Mariánské Lázně, Tepelská, 544 |
|
Ing. JÁN BÁTOVSKÝ
|
Neaktivní
od 03.05.1999
|
Jednatel |
19.03.1998 |
Adresa: |
35301, 20870540, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Tepelská, 544, 6, Tepelská 544/6, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
Petr Berdych
|
Neaktivní
od 19.03.1998
|
Jednatel |
27.08.1997 |
Adresa: |
35301, Mariánské Lázně-Hamrníky, Vítězství, 30 |
|
Petr Berdych
|
Neaktivní
od 19.03.1998
|
Jednatel |
27.08.1997 |
Adresa: |
30, Mariánské Lázně-Hamrníky, Vítězství, 35301, Vítězství 30, 35301 Mariánské Lázně-Hamrníky, Česká republika |
|