Ing. TOMÁŠ KVAPIL
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
05.10.2022 |
Adresa: |
67181, 25781243, Znojmo, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf, Blatná, 157 |
|
Ing. TOMÁŠ KVAPIL
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
05.10.2022 |
Adresa: |
67181, 25781243, Znojmo, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf, Blatná, 157, Blatná 157, Nový Šaldorf, 67181 Nový Šaldorf-Sedlešovice |
|
Ing. JOSEF TRÁVNÍČEK
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
09.08.2019 |
Adresa: |
66902, 11014920, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Vinohrady, 3518, 51 |
|
ZDENĚK PTÁK
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
09.08.2019 |
Adresa: |
33011, 570931, Plzeň-sever, Česká Bříza, Česká Bříza, 98 |
|
ing. Josef Trávníček
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
09.08.2019 |
Adresa: |
66902, 11014920, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Vinohrady, 3518, 51, Vinohrady 3518/51, 66902 Znojmo |
|
ZDENĚK PTÁK
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
09.08.2019 |
Adresa: |
33011, 570931, Plzeň-sever, Česká Bříza, Česká Bříza, 98, č.p. 98, 33011 Česká Bříza |
|
Ing. TOMÁŠ KVAPIL
|
Neaktivní
od 05.10.2022
|
Předseda představenstva |
09.08.2019 |
Adresa: |
66904, 27654575, Znojmo, Znojmo, Přímětice, Plenkovická, 781, 23 |
|
Ing. TOMÁŠ KVAPIL
|
Neaktivní
od 05.10.2022
|
Předseda představenstva |
09.08.2019 |
Adresa: |
66904, 27654575, Znojmo, Znojmo, Přímětice, Plenkovická, 781, 23, Plenkovická 781/23, Přímětice, 66904 Znojmo |
|
VOJTĚCH ČECHURA
|
Neaktivní
od 09.08.2019
|
člen představenstva |
30.01.2019 |
Adresa: |
33002, 77915097, Plzeň-město, Dýšina, Dýšina, Náměstí Míru, 27 |
|
VOJTĚCH ČECHURA
|
Neaktivní
od 09.08.2019
|
člen představenstva |
30.01.2019 |
Adresa: |
33002, 77915097, Plzeň-město, Dýšina, Dýšina, Náměstí Míru, 27, Náměstí Míru 27, 33002 Dýšina |
|
VOJTĚCH ČECHURA
|
Neaktivní
od 30.01.2019
|
člen představenstva |
05.03.2015 |
Adresa: |
33002, 586013, Dýšina, Nová Huť, Ke Hřišti, 106 |
|
Ing. TOMÁŠ KVAPIL
|
Neaktivní
od 09.08.2019
|
předseda představenstva |
05.03.2015 |
Adresa: |
66904, 27654575, Znojmo, Přímětice, Plenkovická, 781, 23 |
|
Ing. JOSEF TRÁVNÍČEK
|
Neaktivní
od 09.08.2019
|
člen představenstva |
05.03.2015 |
Adresa: |
66902, 11014920, Znojmo, Znojmo, Vinohrady, 3518, 51 |
|
VOJTĚCH ČECHURA
|
Neaktivní
od 30.01.2019
|
člen představenstva |
05.03.2015 |
Adresa: |
33002, 586013, Plzeň-město, Dýšina, Nová Huť, Ke Hřišti, 106, Ke Hřišti 106, Nová Huť, 33002 Dýšina |
|
Ing. TOMÁŠ KVAPIL
|
Neaktivní
od 09.08.2019
|
předseda představenstva |
05.03.2015 |
Adresa: |
66904, 27654575, Znojmo, Znojmo, Přímětice, Plenkovická, 781, 23, Plenkovická 781/23, Přímětice, 66904 Znojmo |
|
ing. Josef Trávníček
|
Neaktivní
od 09.08.2019
|
člen představenstva |
05.03.2015 |
Adresa: |
66902, 11014920, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Vinohrady, 3518, 51, Vinohrady 3518/51, 66902 Znojmo |
|
VOJTĚCH ČECHURA
|
Neaktivní
od 05.03.2015
|
Předseda představenstva |
27.08.2014 |
Adresa: |
33002, 586013, Dýšina, Nová Huť, Ke Hřišti, 106 |
|
ZDENĚK PTÁK
|
Neaktivní
od 05.03.2015
|
Člen představenstva |
27.08.2014 |
Adresa: |
33011, 570931, Česká Bříza, Česká Bříza, 98 |
|
MIROSLAVA ČECHUROVÁ
|
Neaktivní
od 05.03.2015
|
Člen představenstva |
27.08.2014 |
Adresa: |
33002, 586013, Dýšina, Nová Huť, Ke Hřišti, 106 |
|
VOJTĚCH ČECHURA
|
Neaktivní
od 05.03.2015
|
Předseda představenstva |
27.08.2014 |
Adresa: |
33002, 586013, Plzeň-město, Dýšina, Nová Huť, Ke Hřišti, 106, Ke Hřišti 106, Nová Huť, 33002 Dýšina |
|
ZDENĚK PTÁK
|
Neaktivní
od 05.03.2015
|
Člen představenstva |
27.08.2014 |
Adresa: |
33011, 570931, Plzeň-sever, Česká Bříza, Česká Bříza, 98, č.p. 98, 33011 Česká Bříza |
|
MIROSLAVA ČECHUROVÁ
|
Neaktivní
od 05.03.2015
|
Člen představenstva |
27.08.2014 |
Adresa: |
33002, 586013, Plzeň-město, Dýšina, Nová Huť, Ke Hřišti, 106, Ke Hřišti 106, Nová Huť, 33002 Dýšina |
|
VOJTĚCH ČECHURA
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
předseda představenstva |
04.12.2013 |
Adresa: |
33002, 586013, Dýšina, Nová Huť, Ke Hřišti, 106 |
|
ZDENĚK PTÁK
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
člen představenstva |
04.12.2013 |
Adresa: |
33011, 570931, Česká Bříza, Česká Bříza, 98 |
|
MIROSLAVA ČECHUROVÁ
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
člen představenstva |
04.12.2013 |
Adresa: |
33002, 586013, Dýšina, Nová Huť, Ke Hřišti, 106 |
|
VOJTĚCH ČECHURA
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
předseda představenstva |
04.12.2013 |
Adresa: |
33002, 586013, Plzeň-město, Dýšina, Nová Huť, Ke Hřišti, 106, Ke Hřišti 106, Nová Huť, 33002 Dýšina |
|
ZDENĚK PTÁK
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
člen představenstva |
04.12.2013 |
Adresa: |
33011, 570931, Plzeň-sever, Česká Bříza, Česká Bříza, 98, č.p. 98, 33011 Česká Bříza |
|
MIROSLAVA ČECHUROVÁ
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
člen představenstva |
04.12.2013 |
Adresa: |
33002, 586013, Plzeň-město, Dýšina, Nová Huť, Ke Hřišti, 106, Ke Hřišti 106, Nová Huť, 33002 Dýšina |
|
Miroslava Čechurová
|
Neaktivní
od 04.12.2013
|
člen představenstva |
23.11.2006 |
Adresa: |
33002, Dýšina - Nová Huť, Ke hřišti, 106 |
|
Miroslava Čechurová
|
Neaktivní
od 04.12.2013
|
člen představenstva |
23.11.2006 |
Adresa: |
106, Dýšina - Nová Huť, Ke hřišti, 33002, Ke hřišti 106, 33002 Dýšina - Nová Huť, Česká republika |
|
Ing. Jan Klain
|
Neaktivní
od 24.10.2006
|
člen |
15.09.2000 |
Adresa: |
33008, 9071067, Zruč - Senec, Višňová, 300 |
|
Zdeněk Pták
|
Neaktivní
od 04.12.2013
|
člen |
15.09.2000 |
Adresa: |
33011, Třemošná, Česká Bříza, 98 |
|
Ing. Jan Klain
|
Neaktivní
od 24.10.2006
|
člen |
15.09.2000 |
Adresa: |
33008, 42625840, Plzeň-sever, Zruč-Senec, Zruč, Višňová, 300, Višňová 300, Zruč, 33008 Zruč-Senec |
|
ZDENĚK PTÁK
|
Neaktivní
od 04.12.2013
|
člen |
15.09.2000 |
Adresa: |
33011, 570931, Plzeň-sever, Česká Bříza, Česká Bříza, 98, č.p. 98, 33011 Česká Bříza |
|
Ing. Václav Zrostlík
|
Neaktivní
od 15.09.2000
|
člen |
05.09.1997 |
Adresa: |
31211, 24463451, Plzeň-město, Plzeň, Sadová, 13 |
|
ing. Jaromír Herzán
|
Neaktivní
od 15.09.2000
|
člen |
05.09.1997 |
Adresa: |
68401, 13950746, Vyškov, Slavkov u Brna, Zlatá Hora, 1366 |
|
František Führlinger
|
Neaktivní
od 15.09.2000
|
člen |
05.09.1997 |
Adresa: |
66501, 24066974, Rosice, Fügnerova, 434 |
|
Ing. Vojtěch Čechura
|
Neaktivní
od 04.12.2013
|
člen |
05.09.1997 |
Adresa: |
33002, Dýšina - Nová Huť, Ke hřišti, 106 |
|
Ing. Václav Zrostlík
|
Neaktivní
od 15.09.2000
|
člen |
05.09.1997 |
Adresa: |
31200, 24463451, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Sadová, 663, 13, Sadová 663/13, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
ing. Jaromír Herzán
|
Neaktivní
od 15.09.2000
|
člen |
05.09.1997 |
Adresa: |
68401, 13950746, Vyškov, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Zlatá Hora, 1366, Zlatá Hora 1366, 68401 Slavkov u Brna |
|
František Führlinger
|
Neaktivní
od 15.09.2000
|
člen |
05.09.1997 |
Adresa: |
66501, 24066974, Brno-venkov, Rosice, Rosice, Fügnerova, 434, Fügnerova 434, 66501 Rosice |
|
Ing. Vojtěch Čechura
|
Neaktivní
od 04.12.2013
|
člen |
05.09.1997 |
Adresa: |
106, Dýšina - Nová Huť, Ke hřišti, 33002, Ke hřišti 106, 33002 Dýšina - Nová Huť, Česká republika |
|