Mgr. JOSEF KRYSTA
|
Aktivní
|
jednatel |
01.08.2015 |
Adresa: |
73601, 24859273, Karviná, Havířov, Životice, U Křížů, 102, 24 |
|
Mgr. JOSEF KRYSTA
|
Aktivní
|
jednatel |
01.08.2015 |
Adresa: |
73601, 24859273, Karviná, Havířov, Životice, U Křížů, 102, 24, U Křížů 102/24, Životice, 73601 Havířov |
|
Mgr. DANUŠE TEMELOVÁ
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
jednatel |
31.01.2014 |
Adresa: |
33023, 556181, Nýřany, Nýřany, Svatopluka Čecha, 594 |
|
Mgr. DANUŠE TEMELOVÁ
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
jednatel |
31.01.2014 |
Adresa: |
33023, 556181, Plzeň-sever, Nýřany, Nýřany, Svatopluka Čecha, 594, Svatopluka Čecha 594, 33023 Nýřany |
|
Mgr. Danuše Temelová
|
Neaktivní
od 31.01.2014
|
jednatel |
23.05.2007 |
Adresa: |
556181, Nýřany, Svatopluka Čecha, 594 |
|
Mgr. DANUŠE TEMELOVÁ
|
Neaktivní
od 31.01.2014
|
jednatel |
23.05.2007 |
Adresa: |
33023, 556181, Plzeň-sever, Nýřany, Nýřany, Svatopluka Čecha, 594, Svatopluka Čecha 594, 33023 Nýřany |
|
Mgr. Josef Krysta
|
Neaktivní
od 01.08.2015
|
jednatel |
04.10.2003 |
Adresa: |
73401, Karviná-Mizerov, tř. 17. listopadu, 2359/23 |
|
Mgr. Josef Krysta
|
Neaktivní
od 01.08.2015
|
jednatel |
04.10.2003 |
Adresa: |
73401, 24247332, Karviná, Karviná, Mizerov, tř. 17. listopadu, 2359, 23, tř. 17. listopadu 2359/23, Mizerov, 73401 Karviná |
|
Mgr. Antonín Šturm
|
Neaktivní
od 10.11.1999
|
jednatel |
03.03.1998 |
Adresa: |
24425419, Plzeň-město, Plzeň, Komenského, 79 |
|
Mgr. Antonín Šturm
|
Neaktivní
od 10.11.1999
|
jednatel |
03.03.1998 |
Adresa: |
32300, 24425419, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1076, 79, Komenského 1076/79, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Mgr. Josef Krysta
|
Neaktivní
od 04.10.2003
|
jednatel |
19.09.1997 |
Adresa: |
Havířov - Šumbark, Dukelská, 640/2b |
|
Mgr. Josef Krysta
|
Neaktivní
od 04.10.2003
|
jednatel |
19.09.1997 |
Adresa: |
73601, 24873829, Karviná, Havířov, Šumbark, Dukelská, 640, 2b, Dukelská 640/2b, Šumbark, 73601 Havířov |
|