ZDEŇKA BOUŘILOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.01.2014 |
Adresa: |
32600, 24439380, Plzeň, Božkov, Vřesinská, 184, 20 |
|
KAREL BOUŘIL
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.01.2014 |
Adresa: |
32600, 24439380, Plzeň, Božkov, Vřesinská, 184, 20 |
|
KAREL BOUŘIL
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.01.2014 |
Adresa: |
32600, 24439380, Plzeň-město, Plzeň, Božkov, Vřesinská, 184, 20, Vřesinská 184/20, Božkov, 32600 Plzeň |
|
ZDEŇKA BOUŘILOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.01.2014 |
Adresa: |
32600, 24439380, Plzeň-město, Plzeň, Božkov, Vřesinská, 184, 20, Vřesinská 184/20, Božkov, 32600 Plzeň |
|
Zdeňka Bouřilová
|
Neaktivní
od 03.01.2014
|
Jednatel |
17.09.2004 |
Adresa: |
32600, 1, Plzeň-město, Plzeň 2 - Božkov, Vřesinská, 184/20 |
|
Karel Bouřil
|
Neaktivní
od 03.01.2014
|
Jednatel |
17.09.2004 |
Adresa: |
30100, 1, Plzeň-město, Plzeň 1 - Severní předměstí, Bolevecká, 991/17 |
|
ZDEŇKA BOUŘILOVÁ
|
Neaktivní
od 03.01.2014
|
Jednatel |
17.09.2004 |
Adresa: |
32600, 24439380, Plzeň-město, Plzeň, Božkov, Vřesinská, 184, 20, Vřesinská 184/20, Božkov, 32600 Plzeň |
|
Karel Bouřil
|
Neaktivní
od 03.01.2014
|
Jednatel |
17.09.2004 |
Adresa: |
30100, 24486434, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Bolevecká, 991, 17, Bolevecká 991/17, Severní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Zdeňka Bouřilová
|
Neaktivní
od 17.09.2004
|
Jednatel |
18.03.1999 |
Adresa: |
31502, 1, Plzeň 2 - Božkov, Vřesinská, 20 |
|
ZDEŇKA BOUŘILOVÁ
|
Neaktivní
od 17.09.2004
|
Jednatel |
18.03.1999 |
Adresa: |
32600, 24439380, Plzeň-město, Plzeň, Božkov, Vřesinská, 184, 20, Vřesinská 184/20, Božkov, 32600 Plzeň |
|
Zdeňka Bouřilová
|
Neaktivní
od 18.03.1999
|
Jednatel |
19.11.1997 |
Adresa: |
30166, 24486434, Plzeň-město, Plzeň, Bolevecká, 17 |
|
Karel Bouřil
|
Neaktivní
od 17.09.2004
|
Jednatel |
19.11.1997 |
Adresa: |
30166, 24486434, Plzeň-město, Plzeň, Bolevecká, 17 |
|
Zdeňka Bouřilová
|
Neaktivní
od 18.03.1999
|
Jednatel |
19.11.1997 |
Adresa: |
30100, 24486434, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Bolevecká, 991, 17, Bolevecká 991/17, Severní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Karel Bouřil
|
Neaktivní
od 17.09.2004
|
Jednatel |
19.11.1997 |
Adresa: |
30100, 24486434, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Bolevecká, 991, 17, Bolevecká 991/17, Severní Předměstí, 30100 Plzeň |
|