KAREL HOUSER
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.10.2021 |
Adresa: |
35002, 20893728, Cheb, Cheb, Cheb, 26. dubna, 339, 17 |
|
KAREL HOUSER
|
Neaktivní
od 15.05.2023
|
Jednatel |
12.10.2021 |
Adresa: |
35002, 20893728, Cheb, Cheb, Cheb, 26. dubna, 339, 17, 26. dubna 339/17, 35002 Cheb |
|
Jaroslav Smolař
|
Neaktivní
od 15.10.2010
|
Jednatel |
03.12.1997 |
Adresa: |
3819256, Cheb, Dolní Žandov, 140 |
|
Jan Volf
|
Neaktivní
od 15.10.2010
|
Jednatel |
03.12.1997 |
Adresa: |
20890249, Cheb, Cheb, Hradební, 3 |
|
Karel Houser
|
Neaktivní
od 12.10.2021
|
Jednatel |
03.12.1997 |
Adresa: |
20893728, Cheb, Cheb, 26.dubna, 17 |
|
Jaroslav Smolař
|
Neaktivní
od 15.10.2010
|
Jednatel |
03.12.1997 |
Adresa: |
35493, 3819256, Cheb, Dolní Žandov, Dolní Žandov, 140, č.p. 140, 35493 Dolní Žandov |
|
Jan Volf
|
Neaktivní
od 15.10.2010
|
Jednatel |
03.12.1997 |
Adresa: |
35002, 20890249, Cheb, Cheb, Cheb, Hradební, 47, 3, Hradební 47/3, 35002 Cheb |
|
KAREL HOUSER
|
Neaktivní
od 12.10.2021
|
Jednatel |
03.12.1997 |
Adresa: |
35002, 20893728, Cheb, Cheb, Cheb, 26. dubna, 339, 17, 26. dubna 339/17, 35002 Cheb |
|