MARIE ŠEDIVCOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.12.2015 |
Adresa: |
35201, 11871342, Cheb, Aš, Aš, Neumannova, 2628, 20 |
|
MARIE ŠEDIVCOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.12.2015 |
Adresa: |
35201, 11871342, Cheb, Aš, Aš, Neumannova, 2628, 20, Neumannova 2628/20, 35201 Aš |
|
Marie Šedivcová
|
Neaktivní
od 05.12.2015
|
jednatel |
14.05.2011 |
Adresa: |
35201, Aš, Neumannova, 20 |
|
MARIE ŠEDIVCOVÁ
|
Neaktivní
od 05.12.2015
|
jednatel |
14.05.2011 |
Adresa: |
35201, 11871342, Cheb, Aš, Aš, Neumannova, 2628, 20, Neumannova 2628/20, 35201 Aš |
|
Werner Zährl
|
Neaktivní
od 14.05.2011
|
jednatel |
20.05.2009 |
Adresa: |
35002, 20911009, Cheb, Přemysla Otakara, 10 |
|
Werner Zährl
|
Neaktivní
od 14.05.2011
|
jednatel |
20.05.2009 |
Adresa: |
35002, 20911009, Cheb, Cheb, Cheb, Přemysla Otakara, 1824, 10, Přemysla Otakara 1824/10, 35002 Cheb |
|
Ing. Zdeněk Fulín
|
Neaktivní
od 20.05.2009
|
Jednatel |
08.08.2006 |
Adresa: |
35201, 11855088, Aš, Husovo náměstí, čp. 14/1 |
|
Ing. Zdeněk Fulín
|
Neaktivní
od 20.05.2009
|
Jednatel |
08.08.2006 |
Adresa: |
35201, 11855088, Cheb, Aš, Aš, Husovo nám., 14, 1, Husovo nám. 14/1, 35201 Aš |
|
Ing. Zdeněk Fulín
|
Neaktivní
od 08.08.2006
|
Jednatel |
29.12.1997 |
Adresa: |
35201, 11870354, Cheb, Aš, Dlouhá, 2529/22 |
|
Ing. Zdeněk Fulín
|
Neaktivní
od 08.08.2006
|
Jednatel |
29.12.1997 |
Adresa: |
35201, 11870354, Cheb, Aš, Aš, Dlouhá, 2529, 22, Dlouhá 2529/22, 35201 Aš |
|