MATYÁŠ LAGARDE
|
Aktivní
|
jednatel |
30.03.2022 |
Adresa: |
35002, 20911157, Cheb, Cheb, Cheb, Jižní, 1838, 2 |
|
MATYÁŠ LAGARDE
|
Aktivní
|
jednatel |
30.03.2022 |
Adresa: |
35002, 20911157, Cheb, Cheb, Cheb, Jižní, 1838, 2, Jižní 1838/2, 35002 Cheb |
|
MARTIN LAGARDE
|
Aktivní
|
jednatel |
29.12.2015 |
Adresa: |
35137, 12977489, Luby, Luby, Tovární, 84 |
|
MARTIN LAGARDE
|
Aktivní
|
jednatel |
29.12.2015 |
Adresa: |
35137, 12977489, Cheb, Luby, Luby, Tovární, 84, Tovární 84, 35137 Luby |
|
MARTIN LAGARDE
|
Neaktivní
od 29.12.2015
|
Jednatel |
10.08.2015 |
Adresa: |
35137, 12977489, Cheb, Luby, Luby, Tovární, 84 |
|
MARTIN LAGARDE
|
Neaktivní
od 29.12.2015
|
Jednatel |
10.08.2015 |
Adresa: |
35137, 12977489, Cheb, Luby, Luby, Tovární, 84, Tovární 84, 35137 Luby |
|
Otto Zeitler
|
Neaktivní
od 15.06.2005
|
Jednatel |
18.05.2000 |
Adresa: |
95652 Waldsassen, Lammerstrasse, 23 |
|
Otto Zeitler
|
Neaktivní
od 15.06.2005
|
Jednatel |
18.05.2000 |
Adresa: |
23, 95652 Waldsassen, Lammerstrasse, Lammerstrasse 23, 95652 Waldsassen, Německo |
|
Martin Lagarde
|
Neaktivní
od 10.08.2015
|
Jednatel |
24.02.1998 |
Adresa: |
35137, 12977489, Cheb, Luby, Tovární, 84 |
|
MARTIN LAGARDE
|
Neaktivní
od 10.08.2015
|
Jednatel |
24.02.1998 |
Adresa: |
35137, 12977489, Cheb, Luby, Luby, Tovární, 84, Tovární 84, 35137 Luby |
|