MARTINA PANUŠKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.08.2017 |
Adresa: |
31200, 24400378, Plzeň-město, Plzeň, Červený Hrádek, Červenohrádecká, 36, 33 |
|
MARTINA PANUŠKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.08.2017 |
Adresa: |
31200, 24400378, Plzeň-město, Plzeň, Červený Hrádek, Červenohrádecká, 36, 33, Červenohrádecká 36/33, Červený Hrádek, 31200 Plzeň |
|
Ing. RICHARD BARBORKA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.11.2015 |
Adresa: |
31200, 24402273, Plzeň-město, Plzeň, Červený Hrádek, Jižní, 220, 36 |
|
ing. Richard Barborka
|
Aktivní
|
jednatel |
14.11.2015 |
Adresa: |
31200, 24402273, Plzeň-město, Plzeň, Červený Hrádek, Jižní, 220, 36, Jižní 220/36, Červený Hrádek, 31200 Plzeň |
|
Ing. Richard Barborka
|
Neaktivní
od 14.11.2015
|
jednatel |
21.01.2004 |
Adresa: |
31214, Plzeň-město, Plzeň, Jižní, 36 |
|
ing. Richard Barborka
|
Neaktivní
od 14.11.2015
|
jednatel |
21.01.2004 |
Adresa: |
31200, 24402273, Plzeň-město, Plzeň, Červený Hrádek, Jižní, 220, 36, Jižní 220/36, Červený Hrádek, 31200 Plzeň |
|
Bohumil Kámen
|
Neaktivní
od 03.05.2000
|
jednatel |
02.03.1998 |
Adresa: |
32327, 24428019, Plzeň-město, Plzeň, Plaská, 35 |
|
Ing. Richard Barborka
|
Neaktivní
od 21.01.2004
|
jednatel |
02.03.1998 |
Adresa: |
31214, Plzeň-město, Plzeň, Jižní, 36 |
|
Bohumil Kámen
|
Neaktivní
od 03.05.2000
|
jednatel |
02.03.1998 |
Adresa: |
32300, 24428019, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Plaská, 1334, 35, Plaská 1334/35, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
ing. Richard Barborka
|
Neaktivní
od 21.01.2004
|
jednatel |
02.03.1998 |
Adresa: |
31200, 24402273, Plzeň-město, Plzeň, Červený Hrádek, Jižní, 220, 36, Jižní 220/36, Červený Hrádek, 31200 Plzeň |
|