PETR MASAŘÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.10.2019 |
Adresa: |
32600, 27770231, Plzeň-město, Plzeň, Černice, Vstupní, 1134, 6 |
|
PETR MASAŘÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.10.2019 |
Adresa: |
32600, 27770231, Plzeň-město, Plzeň, Černice, Vstupní, 1134, 6, Vstupní 1134/6, Černice, 32600 Plzeň |
|
PETR MASAŘÍK
|
Neaktivní
od 05.10.2019
|
Jednatel |
31.10.2015 |
Adresa: |
33202, 1087541, Plzeň-město, Starý Plzenec, Starý Plzenec, Švestková |
|
PETR MASAŘÍK
|
Neaktivní
od 05.10.2019
|
Jednatel |
31.10.2015 |
Adresa: |
Plzeň-město, Starý Plzenec, Starý Plzenec, Švestková, 33202, Švestková 33, 33202 Starý Plzenec, okres: Plzeň-město, Česká republika |
|
PETR MASAŘÍK
|
Neaktivní
od 31.10.2015
|
Jednatel |
08.08.2015 |
Adresa: |
32600, 27770222, Plzeň-město, Plzeň, Černice, Vstupní, 1133, 4 |
|
PETR MASAŘÍK
|
Neaktivní
od 31.10.2015
|
Jednatel |
08.08.2015 |
Adresa: |
32600, 27770222, Plzeň-město, Plzeň, Černice, Vstupní, 1133, 4, Vstupní 1133/4, Černice, 32600 Plzeň |
|
Petr Masařík
|
Neaktivní
od 08.08.2015
|
Jednatel |
18.12.2009 |
Adresa: |
33209, 26155460, Plzeň-jih, Útušice, 161 |
|
Petr Masařík
|
Neaktivní
od 08.08.2015
|
Jednatel |
18.12.2009 |
Adresa: |
33209, 26155460, Plzeň-jih, Útušice, Útušice, 161, č.p. 161, 33209 Útušice |
|
Petr Tomášek
|
Neaktivní
od 06.11.1998
|
Jednatel |
14.04.1998 |
Adresa: |
30159, 24518051, Plzeň-město, Plzeň, nám. gen. Píky, 36 |
|
Petr Masařík
|
Neaktivní
od 18.12.2009
|
Jednatel |
14.04.1998 |
Adresa: |
30141, 24521221, Plzeň-město, Plzeň, Koterovská, 51 |
|
Petr Tomášek
|
Neaktivní
od 06.11.1998
|
Jednatel |
14.04.1998 |
Adresa: |
32600, 24518051, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, náměstí Generála Píky, 2092, 36, náměstí Generála Píky 2092/36, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Petr Masařík
|
Neaktivní
od 18.12.2009
|
Jednatel |
14.04.1998 |
Adresa: |
32600, 24521221, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Koterovská, 2392, 51, Koterovská 2392/51, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|