Informace o společnosti
Datum aktualizace:
20.05.2024
Název: | SWA Verwaltungs s.r.o. |
ICO: | 25225367 |
Registrovaná adresa: | 33301, 25473212, Plzeň-jih, Stod, Stod, Průmyslová, 763, Průmyslová 763, 33301 Stod |
Začleněno na: | 24.09.1998 |
Datum ukončení: | 01.12.2017 |
Předmět podnikání: |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Kiefel GmbH | Neaktivní od 01.12.2017 | 27.10.2014 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. VLADIMÍR SUCHÝ | Neaktivní od 01.12.2017 | jednatel | 25.01.2017 |
|
|||
Ing. VLADIMÍR SUCHÝ | Neaktivní od 01.12.2017 | jednatel | 25.01.2017 |
|
|||
JÜRGEN STEFAN HEIDEL | Neaktivní od 25.01.2017 | jednatel | 27.10.2014 |
|
|||
ANDREAS MARKUS FRISCH | Neaktivní od 17.07.2017 | jednatel | 27.10.2014 |
|
|||
JÜRGEN STEFAN HEIDEL | Neaktivní od 25.01.2017 | jednatel | 27.10.2014 |
|
|||
ANDREAS MARKUS FRISCH | Neaktivní od 17.07.2017 | jednatel | 27.10.2014 |
|
|||
Hans Udo Werner | Neaktivní od 27.10.2014 | jednatel | 03.12.2011 |
|
|||
Hans Udo Werner | Neaktivní od 27.10.2014 | jednatel | 03.12.2011 |
|
|||
JÜRGEN HEIDEL | Neaktivní od 27.10.2014 | jednatel | 22.05.2008 |
|
|||
JÜRGEN HEIDEL | Neaktivní od 27.10.2014 | jednatel | 22.05.2008 |
|
|||
Hans Udo Werner, dat. nar. 20. května 1943 | Neaktivní od 03.12.2011 | jednatel | 24.09.1998 |
|
|||
Hans Udo Werner, dat. nar. 20. května 1943 | Neaktivní od 03.12.2011 | jednatel | 24.09.1998 |
|
Registrační číslo SWA Verwaltungs s.r.o. je 25225367.
Registrační adresa SWA Verwaltungs s.r.o. je 33301, 25473212, Plzeň-jih, Stod, Stod, Průmyslová, 763, Průmyslová 763, 33301 Stod.
SWA Verwaltungs s.r.o. byla založena 24.09.1998.