JITKA LEBEDOVÁ JITERSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.03.2022 |
Adresa: |
35709, 26864339, Sokolov, Habartov, Habartov, Máchova, 615 |
|
JITKA LEBEDOVÁ JITERSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.03.2022 |
Adresa: |
35709, 26864339, Sokolov, Habartov, Habartov, Máchova, 615, Máchova 615, 35709 Habartov |
|
JITKA JITERSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.09.2021 |
Adresa: |
35709, 26864339, Sokolov, Habartov, Habartov, Máchova, 615 |
|
JITKA JITERSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.09.2021 |
Adresa: |
35709, 26864339, Sokolov, Habartov, Habartov, Máchova, 615, Máchova 615, 35709 Habartov |
|
JITKA JITERSKÁ
|
Neaktivní
od 09.03.2022
|
jednatel |
09.09.2019 |
Adresa: |
35709, 26864339, Sokolov, Habartov, Habartov, Máchova, 615 |
|
JITKA JITERSKÁ
|
Neaktivní
od 09.03.2022
|
jednatel |
09.09.2019 |
Adresa: |
35709, 26864339, Sokolov, Habartov, Habartov, Máchova, 615, Máchova 615, 35709 Habartov |
|
Jitka Jiterská
|
Neaktivní
od 11.09.2021
|
jednatel |
07.12.2005 |
Adresa: |
35709, 26864339, Habartov, Máchova, 615 |
|
JITKA JITERSKÁ
|
Neaktivní
od 11.09.2021
|
jednatel |
07.12.2005 |
Adresa: |
35709, 26864339, Sokolov, Habartov, Habartov, Máchova, 615, Máchova 615, 35709 Habartov |
|
Rudolf Weitzenbauer
|
Neaktivní
od 07.12.2005
|
jednatel |
04.01.1999 |
Adresa: |
14850028, Sokolov, Kynšperk nad Ohří, nám. SNP, 383 |
|
Zdeněk Jiterský
|
Neaktivní
od 09.08.2019
|
jednatel |
04.01.1999 |
Adresa: |
26864339, Sokolov, Habartov, Máchova, 615 |
|
Rudolf Weitzenbauer
|
Neaktivní
od 07.12.2005
|
jednatel |
04.01.1999 |
Adresa: |
35751, 14850028, Sokolov, Kynšperk nad Ohří, Kynšperk nad Ohří, náměstí SNP, 383, 19, náměstí SNP 383/19, 35751 Kynšperk nad Ohří |
|
Zdeněk Jiterský
|
Neaktivní
od 09.08.2019
|
jednatel |
04.01.1999 |
Adresa: |
35709, 26864339, Sokolov, Habartov, Habartov, Máchova, 615, Máchova 615, 35709 Habartov |
|