Ing. PETR POTŮČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.01.2022 |
Adresa: |
35491, 20865571, Cheb, Lázně Kynžvart, Lázně Kynžvart, Špičák, 304 |
|
Ing. PETR POTŮČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.01.2022 |
Adresa: |
35491, 20865571, Cheb, Lázně Kynžvart, Lázně Kynžvart, Špičák, 304, Špičák 304, 35491 Lázně Kynžvart |
|
Ing. PETRA PETRÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.05.2020 |
Adresa: |
35491, 20865589, Cheb, Lázně Kynžvart, Lázně Kynžvart, Špičák, 305 |
|
Ing. PETRA PETRÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.05.2020 |
Adresa: |
35491, 20865589, Cheb, Lázně Kynžvart, Lázně Kynžvart, Špičák, 305, Špičák 305, 35491 Lázně Kynžvart |
|
Ing. PETR POTŮČEK
|
Neaktivní
od 19.01.2022
|
jednatel |
24.11.2016 |
Adresa: |
35491, 20865091, Cheb, Lázně Kynžvart, Lázně Kynžvart, Malé nám., 233 |
|
Ing. PETR POTŮČEK
|
Neaktivní
od 19.01.2022
|
jednatel |
24.11.2016 |
Adresa: |
35491, 20865091, Cheb, Lázně Kynžvart, Lázně Kynžvart, Malé nám., 233, Malé nám. 233, 35491 Lázně Kynžvart |
|
Ing. PETRA PETRÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.05.2020
|
jednatel |
04.02.2015 |
Adresa: |
35491, 20865147, Lázně Kynžvart, Lázně Kynžvart, K Pramenům, 249 |
|
Ing. PETRA PETRÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.05.2020
|
jednatel |
04.02.2015 |
Adresa: |
35491, 20865147, Cheb, Lázně Kynžvart, Lázně Kynžvart, K Pramenům, 249, K Pramenům 249, 35491 Lázně Kynžvart |
|
Ing. PETR POTŮČEK
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
jednatel |
08.08.2012 |
Adresa: |
35491, 20865091, Cheb, Lázně Kynžvart, Lázně Kynžvart, Malé nám., 233 |
|
Ing. PETR POTŮČEK
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
jednatel |
08.08.2012 |
Adresa: |
35491, 20865091, Cheb, Lázně Kynžvart, Lázně Kynžvart, Malé nám., 233, Malé nám. 233, 35491 Lázně Kynžvart |
|
Franz Kohl
|
Neaktivní
od 08.08.2012
|
Jednatel |
13.01.1999 |
Adresa: |
93083 Obertraubling, Fasanenweg 1 |
|