VLASTIMIL BURIAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.09.2021 |
Adresa: |
15400, 28015240, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, U náhonu, 1188, 19 |
|
VLASTIMIL BURIAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.09.2021 |
Adresa: |
15400, 28015240, Praha, Hlubočepy, U náhonu, 1188, 19, U náhonu 1188/19, Hlubočepy, 15400 Praha 5 |
|
Vlastimil Burian
|
Neaktivní
od 28.09.2021
|
Jednatel |
30.12.2008 |
Adresa: |
22771743, Praha 5, Praha 5, Hlubočepy, Voskovcova, 1075/51 |
|
Vlastimil Burian
|
Neaktivní
od 28.09.2021
|
Jednatel |
30.12.2008 |
Adresa: |
15200, 22771743, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1075, 51, Voskovcova 1075/51, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Vlastimil Burian
|
Neaktivní
od 30.12.2008
|
Jednatel |
08.03.2003 |
Adresa: |
22771794, Praha 5, Praha 5, Hlubočepy, Voskovcova, 1075/61 |
|
Vlastimil Burian
|
Neaktivní
od 30.12.2008
|
Jednatel |
08.03.2003 |
Adresa: |
15200, 22771794, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1075, 61, Voskovcova 1075/61, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Olga Burianová
|
Neaktivní
od 08.03.2003
|
Jednatel |
08.03.1999 |
Adresa: |
33901, 21501726, Klatovy, Klatovy, Školní, 392 |
|
Olga Burianová
|
Neaktivní
od 08.03.2003
|
Jednatel |
08.03.1999 |
Adresa: |
33901, 21501726, Klatovy, Klatovy, Klatovy IV, Školní, 392, Školní 392, Klatovy IV, 33901 Klatovy |
|