JITKA SVOBODOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.12.2014 |
Adresa: |
33209, 26465663, Štěnovice, Štěnovice, Polní, 489 |
|
Jitka Svobodová
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.12.2014 |
Adresa: |
33209, 26465663, Plzeň-jih, Štěnovice, Štěnovice, Polní, 489, Polní 489, 33209 Štěnovice |
|
Jitka Svobodová
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
Jednatel |
06.08.2007 |
Adresa: |
33209, 26465663, Štěnovice, Polní, 489 |
|
Jitka Svobodová
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
Jednatel |
06.08.2007 |
Adresa: |
33209, 26465663, Plzeň-jih, Štěnovice, Štěnovice, Polní, 489, Polní 489, 33209 Štěnovice |
|
Pavel Lavička
|
Neaktivní
od 23.08.2000
|
Jednatel |
01.04.1999 |
Adresa: |
31800, 24563498, Plzeň-město, Plzeň, Terezie Brzkové, 26 |
|
Jitka Svobodová
|
Neaktivní
od 06.08.2007
|
Jednatel |
01.04.1999 |
Adresa: |
32331, 24430196, Plzeň-město, Plzeň, Manětínská, 1544/71 |
|
Pavel Lavička
|
Neaktivní
od 23.08.2000
|
Jednatel |
01.04.1999 |
Adresa: |
31800, 24563498, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Terezie Brzkové, 790, 26, Terezie Brzkové 790/26, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Jitka Svobodová
|
Neaktivní
od 06.08.2007
|
Jednatel |
01.04.1999 |
Adresa: |
32300, 24430196, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Manětínská, 1544, 71, Manětínská 1544/71, Bolevec, 32300 Plzeň |
|