David Brabec
|
Neaktivní
od 30.03.2010
|
jednatel |
08.06.2005 |
Adresa: |
24498289, Plzeň, Koterovská, 11 |
|
David Brabec
|
Neaktivní
od 30.03.2010
|
jednatel |
08.06.2005 |
Adresa: |
32600, 24498289, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Koterovská, 267, 11, Koterovská 267/11, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Pavel Kilberger
|
Neaktivní
od 08.06.2005
|
jednatel |
15.12.2004 |
Adresa: |
24486141, Plzeň, Břeclavská, 1 |
|
Pavel Kilberger
|
Neaktivní
od 08.06.2005
|
jednatel |
15.12.2004 |
Adresa: |
32300, 24486141, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Břeclavská, 963, 1, Břeclavská 963/1, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
Ing. Jiří Jaroš
|
Neaktivní
od 15.12.2004
|
jednatel |
14.02.2002 |
Adresa: |
24480967, Plzeň-město, Plzeň, Vlastina, 12 |
|
Mgr. Pavel Jaroš
|
Neaktivní
od 15.12.2004
|
jednatel |
14.02.2002 |
Adresa: |
24504858, Plzeň-město, Plzeň, Polní, 22 |
|
Ing. Jiří Jaroš
|
Neaktivní
od 15.12.2004
|
jednatel |
14.02.2002 |
Adresa: |
32300, 24480967, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Vlastina, 508, 12, Vlastina 508/12, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
Mgr. PAVEL JAROŠ
|
Neaktivní
od 15.12.2004
|
jednatel |
14.02.2002 |
Adresa: |
32600, 24504858, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Polní, 875, 22, Polní 875/22, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Mgr. Michaela Jarošová
|
Neaktivní
od 14.02.2002
|
jednatel |
10.05.1999 |
Adresa: |
24504858, Plzeň-město, Plzeň, Polní, 22 |
|
Mgr. MICHAELA JAROŠOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2002
|
jednatel |
10.05.1999 |
Adresa: |
32600, 24504858, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Polní, 875, 22, Polní 875/22, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|