PETR ČÍŽEK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.07.2014 |
Adresa: |
35002, 72605391, Poustka, Ostroh, 65 |
|
PETR ČÍŽEK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.07.2014 |
Adresa: |
35002, 72605391, Cheb, Poustka, Ostroh, 65, Ostroh 65, 35002 Poustka |
|
Petr Čížek
|
Neaktivní
od 27.07.2014
|
jednatel |
07.01.2013 |
Adresa: |
35101, 25695118, Františkovy Lázně, Františkovy Lázně, Lidická, 419, 10 |
|
Petr Čížek
|
Neaktivní
od 27.07.2014
|
jednatel |
07.01.2013 |
Adresa: |
35101, 25695118, Cheb, Františkovy Lázně, Františkovy Lázně, Lidická, 419, 10, Lidická 419/10, 35101 Františkovy Lázně |
|
Marcela Čížková
|
Neaktivní
od 07.01.2013
|
Jednatel |
16.07.2004 |
Adresa: |
35131, 999999999, Libá, 12 |
|
Marcela Čížková
|
Neaktivní
od 07.01.2013
|
Jednatel |
16.07.2004 |
Adresa: |
35131, 11844426, Cheb, Libá, Libá, 12, č.p. 12, 35131 Libá |
|
Petr Čížek
|
Neaktivní
od 16.07.2004
|
Jednatel |
21.08.2002 |
Adresa: |
35131, 999999999, Cheb, Libá, 12 |
|
Petr Čížek
|
Neaktivní
od 16.07.2004
|
Jednatel |
21.08.2002 |
Adresa: |
35131, 11844426, Cheb, Libá, Libá, 12, č.p. 12, 35131 Libá |
|
Petr Čížek
|
Neaktivní
od 21.08.2002
|
Jednatel |
02.07.1999 |
Adresa: |
35131, 999999999, Cheb, Libá, 12 |
|
Petr Čížek
|
Neaktivní
od 21.08.2002
|
Jednatel |
02.07.1999 |
Adresa: |
35131, 11844426, Cheb, Libá, Libá, 12, č.p. 12, 35131 Libá |
|