JAROSLAV DRAHONSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.06.2021 |
Adresa: |
34022, 6998615, Klatovy, Nýrsko, Zelená Lhota |
|
JAROSLAV DRAHONSKÝ
|
Neaktivní
od 15.03.2023
|
jednatel |
10.06.2021 |
Adresa: |
34022, 6998615, Klatovy, Nýrsko, Zelená Lhota, Zelená Lhota č.ev. 90, 34022 Nýrsko |
|
Pavel Prokeš
|
Neaktivní
od 11.03.2015
|
jednatel |
06.11.2008 |
Adresa: |
34021, 26016788, Strážov, Rovná, 21 |
|
Jaroslav Drahonský
|
Neaktivní
od 10.06.2021
|
jednatel |
06.11.2008 |
Adresa: |
34022, 6998615, Nýrsko, Zelená Lhota, 90E |
|
Pavel Prokeš
|
Neaktivní
od 11.03.2015
|
jednatel |
06.11.2008 |
Adresa: |
34021, 26016788, Klatovy, Strážov, Rovná, 21, Rovná 21, 34021 Strážov |
|
JAROSLAV DRAHONSKÝ
|
Neaktivní
od 10.06.2021
|
jednatel |
06.11.2008 |
Adresa: |
34022, 6998615, Klatovy, Nýrsko, Zelená Lhota, Zelená Lhota č.ev. 90, 34022 Nýrsko |
|
Pavel Prokeš
|
Neaktivní
od 06.11.2008
|
jednatel |
17.06.2008 |
Adresa: |
34021, 21416753, Janovice nad Úhlavou, Ondřejovice, 24 |
|
Pavel Prokeš
|
Neaktivní
od 06.11.2008
|
jednatel |
17.06.2008 |
Adresa: |
34021, 21416753, Klatovy, Janovice nad Úhlavou, Ondřejovice, 24, Ondřejovice 24, 34021 Janovice nad Úhlavou |
|
Jaroslav Drahonský
|
Neaktivní
od 06.11.2008
|
jednatel |
12.10.2006 |
Adresa: |
34022, 6998615, Zelená Lhota, 90 |
|
JAROSLAV DRAHONSKÝ
|
Neaktivní
od 06.11.2008
|
jednatel |
12.10.2006 |
Adresa: |
34022, 6998615, Klatovy, Nýrsko, Zelená Lhota, Zelená Lhota č.ev. 90, 34022 Nýrsko |
|
Zdeněk Dráb
|
Neaktivní
od 23.09.2003
|
jednatel |
25.04.2000 |
Adresa: |
33901, 21404071, Dlažov, Buková, 14 |
|
Jaroslav Drahonský
|
Neaktivní
od 12.10.2006
|
jednatel |
25.04.2000 |
Adresa: |
33901, 21501335, Klatovy IV, Tyršova, 352 |
|
Zdeněk Dráb
|
Neaktivní
od 23.09.2003
|
jednatel |
25.04.2000 |
Adresa: |
33901, 21404071, Klatovy, Dlažov, Buková, 14, Buková 14, 33901 Dlažov |
|
Jaroslav Drahonský
|
Neaktivní
od 12.10.2006
|
jednatel |
25.04.2000 |
Adresa: |
33901, 21501335, Klatovy, Klatovy, Klatovy IV, Tyršova, 352, Tyršova 352, Klatovy IV, 33901 Klatovy |
|