VLADIMÍR EBRLE
|
Neaktivní
od 21.11.2017
|
jednatel |
22.09.2016 |
Adresa: |
33011, 27840735, Plzeň-sever, Třemošná, Záluží, Kulturní, 267 |
|
VLADIMÍR EBRLE
|
Neaktivní
od 21.11.2017
|
jednatel |
22.09.2016 |
Adresa: |
33011, 27840735, Plzeň-sever, Třemošná, Záluží, Kulturní, 267, Kulturní 267, Záluží, 33011 Třemošná |
|
JAN TUČEK
|
Neaktivní
od 21.11.2017
|
jednatel |
18.08.2016 |
Adresa: |
33203, 25415611, Plzeň-město, Šťáhlavy, Šťáhlavy |
|
JAN TUČEK
|
Neaktivní
od 21.11.2017
|
jednatel |
18.08.2016 |
Adresa: |
33203, 25415611, Plzeň-město, Šťáhlavy, Šťáhlavy, č.p. 747, 33203 Šťáhlavy |
|
VLADIMÍR HABER
|
Neaktivní
od 21.11.2017
|
jednatel |
18.03.2016 |
Adresa: |
33011, 750786, Plzeň-sever, Třemošná, Třemošná, Bedřicha Smetany, 632 |
|
VLADIMÍR HABER
|
Neaktivní
od 21.11.2017
|
jednatel |
18.03.2016 |
Adresa: |
33011, 750786, Plzeň-sever, Třemošná, Třemošná, Bedřicha Smetany, 632, Bedřicha Smetany 632, 33011 Třemošná |
|
Mgr. JAN ŠULC
|
Neaktivní
od 21.11.2017
|
jednatel |
31.08.2014 |
Adresa: |
32600, 24521183, Plzeň, Východní Předměstí, Sladkovského, 2388, 44 |
|
Mgr. JAN ŠULC
|
Neaktivní
od 21.11.2017
|
jednatel |
31.08.2014 |
Adresa: |
32600, 24521183, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Sladkovského, 2388, 44, Sladkovského 2388/44, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Mgr. Jan Šulc
|
Neaktivní
od 31.08.2014
|
jednatel |
08.08.2000 |
Adresa: |
24521183, Plzeň, Sladkovského, 44 |
|
Vladimír Haber
|
Neaktivní
od 18.03.2016
|
jednatel |
08.08.2000 |
Adresa: |
Třemošná, B. Smetany, 632 |
|
Jan Tuček
|
Neaktivní
od 18.08.2016
|
jednatel |
08.08.2000 |
Adresa: |
24425087, Plzeň, Sokolovská, 99 |
|
Vladimír Ebrle
|
Neaktivní
od 22.09.2016
|
jednatel |
08.08.2000 |
Adresa: |
752665, Třemošná, Budovatelská, 821 |
|
Vladimír Marek
|
Neaktivní
od 21.11.2017
|
jednatel |
08.08.2000 |
Adresa: |
755982, Třemošná, Záluží, 93 |
|
Mgr. JAN ŠULC
|
Neaktivní
od 31.08.2014
|
jednatel |
08.08.2000 |
Adresa: |
32600, 24521183, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Sladkovského, 2388, 44, Sladkovského 2388/44, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
VLADIMÍR HABER
|
Neaktivní
od 18.03.2016
|
jednatel |
08.08.2000 |
Adresa: |
33011, 750786, Plzeň-sever, Třemošná, Třemošná, Bedřicha Smetany, 632, Bedřicha Smetany 632, 33011 Třemošná |
|
Jan Tuček
|
Neaktivní
od 18.08.2016
|
jednatel |
08.08.2000 |
Adresa: |
32300, 24425087, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1043, 99, Sokolovská 1043/99, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Vladimír Ebrle
|
Neaktivní
od 22.09.2016
|
jednatel |
08.08.2000 |
Adresa: |
33011, 752665, Plzeň-sever, Třemošná, Třemošná, Budovatelská, 821, Budovatelská 821, 33011 Třemošná |
|
Vladimír Marek
|
Neaktivní
od 21.11.2017
|
jednatel |
08.08.2000 |
Adresa: |
33011, 755982, Plzeň-sever, Třemošná, Záluží, Třemošenská, 93, Třemošenská 93, Záluží, 33011 Třemošná |
|