JIŘÍ PAROULEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.05.2023 |
Adresa: |
51721, 9821121, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Mírové nám., 742, Mírové nám. 742, 51721 Týniště nad Orlicí |
|
Ing. KAREL PINTR
|
Aktivní
|
jednatel |
11.05.2022 |
Adresa: |
36301, 41194101, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, U Nemocnice, 1475 |
|
Ing. KAREL PINTR
|
Aktivní
|
jednatel |
11.05.2022 |
Adresa: |
36301, 41194101, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, U Nemocnice, 1475, U Nemocnice 1475, 36301 Ostrov |
|
Ing. RUDOLF SÝKORA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.02.2017 |
Adresa: |
56002, 74513991, Ústí nad Orlicí, Přívrat, Přívrat, 150 |
|
Ing. VÍTĚZSLAV TYMR
|
Aktivní
|
jednatel |
13.09.2016 |
Adresa: |
36452, 12019747, Karlovy Vary, Žlutice, Žlutice, Poděbradova, 331 |
|
Ing. VÍTĚZSLAV TYMR
|
Aktivní
|
jednatel |
13.09.2016 |
Adresa: |
36452, 12019747, Karlovy Vary, Žlutice, Žlutice, Poděbradova, 331, Poděbradova 331, 36452 Žlutice |
|
Ing. RUDOLF SÝKORA
|
Neaktivní
od 04.05.2023
|
jednatel |
22.02.2017 |
Adresa: |
56002, 74513991, Ústí nad Orlicí, Přívrat, Přívrat, 150, č.p. 150, 56002 Přívrat |
|
Mgr. PETR HÁJEK
|
Neaktivní
od 22.02.2017
|
jednatel |
13.09.2016 |
Adresa: |
25066, 26015013, Praha-východ, Zdiby, Brnky, Večerní, 209 |
|
Ing. JAROSLAV KARMELITA
|
Neaktivní
od 11.05.2022
|
jednatel |
13.09.2016 |
Adresa: |
25001, 42671345, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Květnová, 2471 |
|
Mgr. Petr Hájek
|
Neaktivní
od 22.02.2017
|
jednatel |
13.09.2016 |
Adresa: |
25066, 26015013, Praha-východ, Zdiby, Brnky, Večerní, 209, Večerní 209, Brnky, 25066 Zdiby |
|
Ing. JAROSLAV KARMELITA
|
Neaktivní
od 11.05.2022
|
jednatel |
13.09.2016 |
Adresa: |
25001, 42671345, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Květnová, 2471, Květnová 2471, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
Ing. KAREL PINTR
|
Neaktivní
od 13.09.2016
|
jednatel |
07.04.2015 |
Adresa: |
36301, 26536072, Ostrov, Ostrov, U Nemocnice, 1428 |
|
Ing. KAREL PINTR
|
Neaktivní
od 13.09.2016
|
jednatel |
07.04.2015 |
Adresa: |
36301, 26536072, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, U Nemocnice, 1428, U Nemocnice 1428, 36301 Ostrov |
|
Ing. Petr Kořínek
|
Neaktivní
od 10.10.2011
|
Jednatel |
22.06.2011 |
Adresa: |
26658445, Praha 10, Uhříněves, Tichonická, 1318, 54 |
|
Ing. Petr Kořínek
|
Neaktivní
od 10.10.2011
|
Jednatel |
22.06.2011 |
Adresa: |
10400, 26658445, Praha, Uhříněves, Tichonická, 1318, 54, Tichonická 1318/54, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Ing. Karel Pintr
|
Neaktivní
od 07.04.2015
|
Jednatel |
15.04.2009 |
Adresa: |
36301, 26536072, Ostrov, U Nemocnice, 1428 |
|
Ing. KAREL PINTR
|
Neaktivní
od 07.04.2015
|
Jednatel |
15.04.2009 |
Adresa: |
36301, 26536072, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, U Nemocnice, 1428, U Nemocnice 1428, 36301 Ostrov |
|
Ing. Karel Pintr
|
Neaktivní
od 15.04.2009
|
Jednatel |
04.09.2000 |
Adresa: |
36301, Ostrov, Hlavní, 989 |
|
Ing. Karel Pintr
|
Neaktivní
od 15.04.2009
|
Jednatel |
04.09.2000 |
Adresa: |
36301, 12039462, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Hlavní třída, 989, Hlavní třída 989, 36301 Ostrov |
|