DAVID CHOUR
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
jednatel |
21.06.2016 |
Adresa: |
39701, 5521980, Písek, Písek, Vnitřní Město, Velké náměstí, 114, 3 |
|
DAVID CHOUR
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
jednatel |
21.06.2016 |
Adresa: |
39701, 5521980, Písek, Písek, Vnitřní Město, Velké náměstí, 114, 3, Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 39701 Písek |
|
David Chour
|
Neaktivní
od 21.06.2016
|
jednatel |
01.01.2004 |
Adresa: |
Písek, Budějovické předměstí, Přátelství, 1952 |
|
David Chour
|
Neaktivní
od 21.06.2016
|
jednatel |
01.01.2004 |
Adresa: |
1952, Písek, Budějovické předměstí, Přátelství, Přátelství 1952, Písek, Budějovické předměstí, Česká republika |
|
Jivan Leela
|
Neaktivní
od 01.01.2004
|
jednatel |
08.01.2003 |
Adresa: |
10000, 22612602, Praha 10, Praha 10, V Olšinách, 1124/54 |
|
Jivan Leela
|
Neaktivní
od 01.01.2004
|
jednatel |
08.01.2003 |
Adresa: |
10000, 22612602, Praha, Strašnice, V olšinách, 1124, 54, V olšinách 1124/54, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Žaneta Rehwaldová
|
Neaktivní
od 08.01.2003
|
jednatel |
06.10.2000 |
Adresa: |
70030, Ostrava 5, Tlapákova, 1242/15 |
|
Ing. Jurij Januševskij
|
Neaktivní
od 01.01.2004
|
jednatel |
06.10.2000 |
Adresa: |
73601, 24855596, Havířov, Kubelíkova, 1316/10 |
|
Žaneta Rehwaldová
|
Neaktivní
od 08.01.2003
|
jednatel |
06.10.2000 |
Adresa: |
70030, 3249492, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Tlapákova, 1242, 15, Tlapákova 1242/15, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Ing. Jurij Januševskij
|
Neaktivní
od 01.01.2004
|
jednatel |
06.10.2000 |
Adresa: |
73601, 24855596, Karviná, Havířov, Podlesí, Kubelíkova, 1316, 10, Kubelíkova 1316/10, Podlesí, 73601 Havířov |
|