ZDEŇKA BENEDIKTOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.10.2016 |
Adresa: |
12000, 21751862, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Římská, 1240, 39 |
|
ZDEŇKA BENEDIKTOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.10.2016 |
Adresa: |
12000, 21751862, Praha, Vinohrady, Římská, 1240, 39, Římská 1240/39, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
ing. VÁCLAV BENEDIKT
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
12000, 21751862, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Římská, 1240, 39 |
|
Ing. VÁCLAV BENEDIKT
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
12000, 21751862, Praha, Vinohrady, Římská, 1240, 39, Římská 1240/39, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Václav Benedikt
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
Jednatel |
09.06.2004 |
Adresa: |
12000, 21751862, Praha 2, Římská, 1240/39 |
|
Zdeňka Benediktová
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
Jednatel |
09.06.2004 |
Adresa: |
12000, 21751862, Praha 2, Římská, 1240/39 |
|
Ing. VÁCLAV BENEDIKT
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
Jednatel |
09.06.2004 |
Adresa: |
12000, 21751862, Praha, Vinohrady, Římská, 1240, 39, Římská 1240/39, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
ZDEŇKA BENEDIKTOVÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
Jednatel |
09.06.2004 |
Adresa: |
12000, 21751862, Praha, Vinohrady, Římská, 1240, 39, Římská 1240/39, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Petr Krogman
|
Neaktivní
od 09.06.2004
|
Jednatel |
17.02.2004 |
Adresa: |
16500, Praha 6, Suchdol, Kamýcká, 1219 |
|
Ing. Petr Krogman
|
Neaktivní
od 09.06.2004
|
Jednatel |
17.02.2004 |
Adresa: |
1219, Praha 6, Suchdol, Kamýcká, 16500, Kamýcká 1219, 16500 Praha 6 - Suchdol, Česká republika |
|
Ing. Petr Krogman
|
Neaktivní
od 17.02.2004
|
Jednatel |
27.08.2003 |
Adresa: |
18000, Praha 8, Nám. Dr. V. Holého, 1056/15 |
|
Miroslav Picka
|
Neaktivní
od 09.06.2004
|
Jednatel |
27.08.2003 |
Adresa: |
35124, 3805140, Cheb, Hranice, Karlova, 618 |
|
ing. Petr Krogman
|
Neaktivní
od 17.02.2004
|
Jednatel |
27.08.2003 |
Adresa: |
18000, 22383247, Praha, Libeň, náměstí Dr. Václava Holého, 1056, 15, náměstí Dr. Václava Holého 1056/15, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
MIROSLAV PICKA
|
Neaktivní
od 09.06.2004
|
Jednatel |
27.08.2003 |
Adresa: |
35124, 3805140, Cheb, Hranice, Hranice, Karlova, 618, Karlova 618, 35124 Hranice |
|
Ing. Petr Krogman
|
Neaktivní
od 27.08.2003
|
Jednatel |
21.03.2002 |
Adresa: |
67181, Znojmo, Nový Šaldorf, 133 |
|
Miroslav Picka
|
Neaktivní
od 27.08.2003
|
Jednatel |
21.03.2002 |
Adresa: |
35124, 3806928, Cheb, Hranice, Vilová, 830 |
|
Ing. Jan Crha
|
Neaktivní
od 09.06.2004
|
Jednatel |
21.03.2002 |
Adresa: |
35201, 11870796, Cheb, Aš, Kvapilova, 3 |
|
ing. Petr Krogman
|
Neaktivní
od 27.08.2003
|
Jednatel |
21.03.2002 |
Adresa: |
67181, 10843183, Znojmo, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf, 133, Ke Sklepům 133, Nový Šaldorf, 67181 Nový Šaldorf-Sedlešovice |
|
Miroslav Picka
|
Neaktivní
od 27.08.2003
|
Jednatel |
21.03.2002 |
Adresa: |
35124, 3806928, Cheb, Hranice, Hranice, Vilová, 830, Vilová 830, 35124 Hranice |
|
Ing. Jan Crha
|
Neaktivní
od 09.06.2004
|
Jednatel |
21.03.2002 |
Adresa: |
35201, 11870796, Cheb, Aš, Aš, Kvapilova, 2573, 3, Kvapilova 2573/3, 35201 Aš |
|
ing. Petr Krogman
|
Neaktivní
od 21.03.2002
|
Jednatel |
16.10.2000 |
Adresa: |
Znojmo, Nový Šaldorf, 133 |
|
Miroslav Picka
|
Neaktivní
od 21.03.2002
|
Jednatel |
16.10.2000 |
Adresa: |
3806928, Cheb, Hranice, Vilová, 830 |
|
Ing. Jan Crha
|
Neaktivní
od 21.03.2002
|
Jednatel |
16.10.2000 |
Adresa: |
11870796, Cheb, Aš, Kvapilova, 3 |
|
ing. Petr Krogman
|
Neaktivní
od 21.03.2002
|
Jednatel |
16.10.2000 |
Adresa: |
67181, 10843183, Znojmo, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf, 133, Ke Sklepům 133, Nový Šaldorf, 67181 Nový Šaldorf-Sedlešovice |
|
Miroslav Picka
|
Neaktivní
od 21.03.2002
|
Jednatel |
16.10.2000 |
Adresa: |
35124, 3806928, Cheb, Hranice, Hranice, Vilová, 830, Vilová 830, 35124 Hranice |
|
Ing. Jan Crha
|
Neaktivní
od 21.03.2002
|
Jednatel |
16.10.2000 |
Adresa: |
35201, 11870796, Cheb, Aš, Aš, Kvapilova, 2573, 3, Kvapilova 2573/3, 35201 Aš |
|