Ing. FRANTIŠEK WOLF
|
Aktivní
|
jednatel |
09.11.2023 |
Adresa: |
36301, 11932023, Karlovy Vary, Jáchymov, Nové Město, 35, Nové Město 35, 36301 Jáchymov |
|
JAN VOSTRČIL
|
Aktivní
|
jednatel |
07.12.2021 |
Adresa: |
36251, 12027375, Karlovy Vary, Jáchymov, Jáchymov, Prokopova, 815 |
|
Ing. FRANTIŠEK WOLF
|
Neaktivní
od 09.11.2023
|
jednatel |
30.08.2023 |
Adresa: |
44101, 11915463, Louny, Podbořanský Rohozec, Bukovina, 6, Bukovina 6, 44101 Podbořanský Rohozec |
|
JAN VOSTRČIL
|
Neaktivní
od 30.08.2023
|
jednatel |
07.12.2021 |
Adresa: |
36251, 12027375, Karlovy Vary, Jáchymov, Jáchymov, Prokopova, 815, Prokopova 815, 36251 Jáchymov |
|
Ing. BRONISLAV GRULICH
|
Neaktivní
od 07.12.2021
|
jednatel |
26.01.2007 |
Adresa: |
36301, 26164655, Jáchymov, Mariánská, Školská, 52 |
|
Ing. BRONISLAV GRULICH
|
Neaktivní
od 07.12.2021
|
jednatel |
26.01.2007 |
Adresa: |
36301, 26164655, Karlovy Vary, Jáchymov, Mariánská, Školská, 52, Školská 52, Mariánská, 36301 Jáchymov |
|
Radek Mašata
|
Neaktivní
od 26.01.2007
|
Jednatel |
20.11.2003 |
Adresa: |
36251, Jáchymov, Suchá, 83 |
|
Radek Mašata
|
Neaktivní
od 26.01.2007
|
Jednatel |
20.11.2003 |
Adresa: |
36251, 81063628, Karlovy Vary, Jáchymov, Jáchymov, Mathesiova, 110, Mathesiova 110, 36251 Jáchymov |
|
Ing. Martin Rezák
|
Neaktivní
od 20.11.2003
|
jednatel |
17.10.2000 |
Adresa: |
36301, 12036510, Ostrov, Hlavní třída, 692 |
|
Ing. MARTIN REZÁK
|
Neaktivní
od 20.11.2003
|
jednatel |
17.10.2000 |
Adresa: |
36301, 12036510, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Hlavní třída, 692, Hlavní třída 692, 36301 Ostrov |
|