Ing. VLADIMÍR ŘEHOUNEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
31.01.2024 |
Adresa: |
53009, 7730471, Pardubice, Pardubice, Trnová, Bohdanečská, 62, Bohdanečská 62, Trnová, 53009 Pardubice |
|
JOSEF MLATEČEK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
31.01.2024 |
Adresa: |
53304, 7599897, Pardubice, Sezemice, Počaply, 39, Počaply 39, 53304 Sezemice |
|
Ing. JAN SLEZÁK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
31.01.2024 |
Adresa: |
50011, 23928719, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Štefánikova, 309, 7, Štefánikova 309/7, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
Ing. Vladimír Řehounek
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
04.11.2015 |
Adresa: |
53009, 7730471, Pardubice, Trnová, Bohdanečská, 62 |
|
Ing. Josef Mlateček
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
04.11.2015 |
Adresa: |
53304, 7599897, Sezemice, Počaply, 39 |
|
Ing. JAN SLEZÁK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
04.11.2015 |
Adresa: |
50011, 23928719, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Štefánikova, 309, 7 |
|
Ing. VLADIMÍR ŘEHOUNEK
|
Neaktivní
od 31.01.2024
|
předseda představenstva |
04.11.2015 |
Adresa: |
53009, 7730471, Pardubice, Pardubice, Trnová, Bohdanečská, 62, Bohdanečská 62, Trnová, 53009 Pardubice |
|
Ing. Josef Mlateček
|
Neaktivní
od 31.01.2024
|
místopředseda představenstva |
04.11.2015 |
Adresa: |
53304, 7599897, Pardubice, Sezemice, Počaply, 39, Počaply 39, 53304 Sezemice |
|
Ing. JAN SLEZÁK
|
Neaktivní
od 31.01.2024
|
člen představenstva |
04.11.2015 |
Adresa: |
50011, 23928719, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Štefánikova, 309, 7, Štefánikova 309/7, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
Ing. Vladimír Řehounek
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
předseda představenstva |
22.08.2014 |
Adresa: |
53009, 7730471, Pardubice, Trnová, Bohdanečská, 62 |
|
Ing. Josef Mlateček
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
místopředseda představenstva |
22.08.2014 |
Adresa: |
53304, 7599897, Sezemice, Počaply, 39 |
|
Ing. JAN SLEZÁK
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
člen představenstva |
22.08.2014 |
Adresa: |
50011, 23928719, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Štefánikova, 309, 7 |
|
Ing. VLADIMÍR ŘEHOUNEK
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
předseda představenstva |
22.08.2014 |
Adresa: |
53009, 7730471, Pardubice, Pardubice, Trnová, Bohdanečská, 62, Bohdanečská 62, Trnová, 53009 Pardubice |
|
Ing. Josef Mlateček
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
místopředseda představenstva |
22.08.2014 |
Adresa: |
53304, 7599897, Pardubice, Sezemice, Počaply, 39, Počaply 39, 53304 Sezemice |
|
Ing. JAN SLEZÁK
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
člen představenstva |
22.08.2014 |
Adresa: |
50011, 23928719, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Štefánikova, 309, 7, Štefánikova 309/7, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
Ing. Jiří Nechvíle
|
Neaktivní
od 22.08.2014
|
předseda představenstva |
14.02.2012 |
Adresa: |
53321, 2, Vysoké Chvojno, Chvojenec, 153 |
|
Ing. Vladimír Řehounek
|
Neaktivní
od 22.08.2014
|
místopředseda představenstva |
14.02.2012 |
Adresa: |
53009, 7730471, Pardubice, Bohdanečská, 62 |
|
Ing. Josef Mlateček
|
Neaktivní
od 22.08.2014
|
člen představenstva |
14.02.2012 |
Adresa: |
53304, Sezemice, Počáply, 39 |
|
Ing. Jiří Lukovský
|
Neaktivní
od 22.08.2014
|
člen představenstva |
14.02.2012 |
Adresa: |
53002, 7691432, Pardubice, Třída Míru, 71 |
|
Ing. Jan Slezák
|
Neaktivní
od 22.08.2014
|
člen představenstva |
14.02.2012 |
Adresa: |
50011, 23928719, Hradec Králové, Štefánikova, 309 |
|
Ing. Jiří Nechvíle
|
Neaktivní
od 22.08.2014
|
předseda představenstva |
14.02.2012 |
Adresa: |
53321, Vysoké Chvojno, Chvojenec, 153 |
|
Ing. Jiří Nechvíle
|
Neaktivní
od 22.08.2014
|
předseda představenstva |
14.02.2012 |
Adresa: |
53321, 7648839, Pardubice, Vysoké Chvojno, Vysoké Chvojno, Za Školou, 153, Za Školou 153, 53321 Vysoké Chvojno |
|
Ing. VLADIMÍR ŘEHOUNEK
|
Neaktivní
od 22.08.2014
|
místopředseda představenstva |
14.02.2012 |
Adresa: |
53009, 7730471, Pardubice, Pardubice, Trnová, Bohdanečská, 62, Bohdanečská 62, Trnová, 53009 Pardubice |
|
Ing. Josef Mlateček
|
Neaktivní
od 22.08.2014
|
člen představenstva |
14.02.2012 |
Adresa: |
39, Sezemice, Počáply, 53304, 53304 Sezemice - Počáply 39, Česká republika |
|
Ing. Jiří Lukovský
|
Neaktivní
od 22.08.2014
|
člen představenstva |
14.02.2012 |
Adresa: |
53002, 7691432, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, třída Míru, 71, třída Míru 71, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Ing. JAN SLEZÁK
|
Neaktivní
od 22.08.2014
|
člen představenstva |
14.02.2012 |
Adresa: |
50011, 23928719, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Štefánikova, 309, 7, Štefánikova 309/7, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
Ing. Jiří Nechvíle
|
Neaktivní
od 14.02.2012
|
předseda představenstva |
28.12.2011 |
Adresa: |
53321, 2, Vysoké Chvojno, Chvojenec, 153 |
|
Ing. Vladimír Řehounek
|
Neaktivní
od 14.02.2012
|
místopředseda představenstva |
28.12.2011 |
Adresa: |
53009, 7730471, Pardubice, Bohdanečská, 62 |
|
Ing. Jiří Nechvíle
|
Neaktivní
od 14.02.2012
|
předseda představenstva |
28.12.2011 |
Adresa: |
53321, Vysoké Chvojno, Chvojenec, 153 |
|
Ing. Jiří Nechvíle
|
Neaktivní
od 14.02.2012
|
předseda představenstva |
28.12.2011 |
Adresa: |
53321, 7648839, Pardubice, Vysoké Chvojno, Vysoké Chvojno, Za Školou, 153, Za Školou 153, 53321 Vysoké Chvojno |
|
Ing. VLADIMÍR ŘEHOUNEK
|
Neaktivní
od 14.02.2012
|
místopředseda představenstva |
28.12.2011 |
Adresa: |
53009, 7730471, Pardubice, Pardubice, Trnová, Bohdanečská, 62, Bohdanečská 62, Trnová, 53009 Pardubice |
|
Ing. Jiří Nechvíle
|
Neaktivní
od 28.12.2011
|
předseda představenstva |
28.12.2006 |
Adresa: |
53321, 2, Vysoké Chvojno, Chvojenec, 153 |
|
Ing. Vladimír Řehounek
|
Neaktivní
od 28.12.2011
|
místopředseda představenstva |
28.12.2006 |
Adresa: |
53009, 7730471, Pardubice, Bohdanečská, 62 |
|
Ing. Josef Mlateček
|
Neaktivní
od 14.02.2012
|
člen představenstva |
28.12.2006 |
Adresa: |
53304, 2, Sezemice, Počáply, 9 |
|
Ing. Jiří Lukovský
|
Neaktivní
od 14.02.2012
|
člen představenstva |
28.12.2006 |
Adresa: |
53002, 7691432, Pardubice, Tř. Míru, 71 |
|
Ing. Jan Slezák
|
Neaktivní
od 14.02.2012
|
člen představenstva |
28.12.2006 |
Adresa: |
50011, 23928719, Hradec Králové, Štefánikova, 309 |
|
Ing. Jiří Nechvíle
|
Neaktivní
od 28.12.2011
|
předseda představenstva |
28.12.2006 |
Adresa: |
53321, Vysoké Chvojno, Chvojenec, 153 |
|
Ing. Josef Mlateček
|
Neaktivní
od 14.02.2012
|
člen představenstva |
28.12.2006 |
Adresa: |
53304, Sezemice, Počáply, 9 |
|
Ing. Jiří Nechvíle
|
Neaktivní
od 28.12.2011
|
předseda představenstva |
28.12.2006 |
Adresa: |
53321, 7648839, Pardubice, Vysoké Chvojno, Vysoké Chvojno, Za Školou, 153, Za Školou 153, 53321 Vysoké Chvojno |
|
Ing. VLADIMÍR ŘEHOUNEK
|
Neaktivní
od 28.12.2011
|
místopředseda představenstva |
28.12.2006 |
Adresa: |
53009, 7730471, Pardubice, Pardubice, Trnová, Bohdanečská, 62, Bohdanečská 62, Trnová, 53009 Pardubice |
|
Ing. Josef Mlateček
|
Neaktivní
od 14.02.2012
|
člen představenstva |
28.12.2006 |
Adresa: |
53304, 7600852, Pardubice, Sezemice, Sezemice, Českých bratří, 9, Českých bratří 9, 53304 Sezemice |
|
Ing. Jiří Lukovský
|
Neaktivní
od 14.02.2012
|
člen představenstva |
28.12.2006 |
Adresa: |
53002, 7691432, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, třída Míru, 71, třída Míru 71, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Ing. JAN SLEZÁK
|
Neaktivní
od 14.02.2012
|
člen představenstva |
28.12.2006 |
Adresa: |
50011, 23928719, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Štefánikova, 309, 7, Štefánikova 309/7, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
Ing. Josef Mlateček
|
Neaktivní
od 28.12.2006
|
Člen představenstva |
16.12.2003 |
Adresa: |
Počáply čp. 9, 533 04 Sezemice |
|
Ing. Jan Slezák
|
Neaktivní
od 28.12.2006
|
Člen představenstva |
13.09.2002 |
Adresa: |
50011, 23928719, Hradec Králové, Štefánikova, 309 |
|
Ing. JAN SLEZÁK
|
Neaktivní
od 28.12.2006
|
Člen představenstva |
13.09.2002 |
Adresa: |
50011, 23928719, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Štefánikova, 309, 7, Štefánikova 309/7, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
Ing. Vladimír Řehounek
|
Neaktivní
od 28.12.2006
|
Místopředseda představenstva |
09.02.2001 |
Adresa: |
53009, 7730471, Pardubice, Pardubice, Bohdanečská, čp. 62 |
|
Ing. Jiří Lukovský
|
Neaktivní
od 28.12.2006
|
Člen představenstva |
09.02.2001 |
Adresa: |
53002, 7691432, Pardubice, Pardubice, Tř. Míru, 71 |
|
Ing. VLADIMÍR ŘEHOUNEK
|
Neaktivní
od 28.12.2006
|
Místopředseda představenstva |
09.02.2001 |
Adresa: |
53009, 7730471, Pardubice, Pardubice, Trnová, Bohdanečská, 62, Bohdanečská 62, Trnová, 53009 Pardubice |
|
Ing. Jiří Lukovský
|
Neaktivní
od 28.12.2006
|
Člen představenstva |
09.02.2001 |
Adresa: |
53002, 7691432, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, třída Míru, 71, třída Míru 71, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Jan Cablk
|
Neaktivní
od 09.02.2001
|
Místopředseda představenstva |
20.06.1996 |
Adresa: |
53401, 7663218, Pardubice, Holice, Nádražní, 1004 |
|
Ing. Vladimír Řehounek
|
Neaktivní
od 09.02.2001
|
Člen představenstva |
20.06.1996 |
Adresa: |
53009, 7730471, Pardubice, Pardubice, Bohdanečská, 62 |
|
Ing. Emil Janko
|
Neaktivní
od 13.09.2002
|
Člen představenstva |
20.06.1996 |
Adresa: |
53003, 7716788, Pardubice, Pardubice, Ve stezkách, 128 |
|
Jiří Jirout
|
Neaktivní
od 16.12.2003
|
Člen představenstva |
20.06.1996 |
Adresa: |
53302, 7530340, Pardubice, Hostovice, 35 |
|
Ing. Jiří Nechvíle
|
Neaktivní
od 28.12.2006
|
Předseda představenstva |
20.06.1996 |
Adresa: |
53321, 3, Pardubice, Vysoké Chvojno, Chvojenec, 153 |
|
Ing. Jiří Nechvíle
|
Neaktivní
od 28.12.2006
|
Předseda představenstva |
20.06.1996 |
Adresa: |
53321, Pardubice, Vysoké Chvojno, Chvojenec, 153 |
|
JAN CABLK
|
Neaktivní
od 09.02.2001
|
Místopředseda představenstva |
20.06.1996 |
Adresa: |
53401, 7663218, Pardubice, Holice, Holice, Nádražní, 1004, Nádražní 1004, 53401 Holice |
|
Ing. VLADIMÍR ŘEHOUNEK
|
Neaktivní
od 09.02.2001
|
Člen představenstva |
20.06.1996 |
Adresa: |
53009, 7730471, Pardubice, Pardubice, Trnová, Bohdanečská, 62, Bohdanečská 62, Trnová, 53009 Pardubice |
|
Ing. EMIL JANKO
|
Neaktivní
od 13.09.2002
|
Člen představenstva |
20.06.1996 |
Adresa: |
53003, 7716788, Pardubice, Pardubice, Studánka, Ve Stezkách, 128, Ve Stezkách 128, Studánka, 53003 Pardubice |
|
Jiří Jirout
|
Neaktivní
od 16.12.2003
|
Člen představenstva |
20.06.1996 |
Adresa: |
53002, 7530340, Pardubice, Pardubice, Hostovice, 35, Hostovice 35, 53002 Pardubice |
|
Ing. Jiří Nechvíle
|
Neaktivní
od 28.12.2006
|
Předseda představenstva |
20.06.1996 |
Adresa: |
53321, 7648839, Pardubice, Vysoké Chvojno, Vysoké Chvojno, Za Školou, 153, Za Školou 153, 53321 Vysoké Chvojno |
|