MILOSLAV KEJVAL
|
Aktivní
|
jednatel |
30.06.2021 |
Adresa: |
53842, 5280478, Chrudim, Ronov nad Doubravou, Ronov nad Doubravou, Nádražní, 475 |
|
MILOSLAV KEJVAL
|
Aktivní
|
jednatel |
30.06.2021 |
Adresa: |
53842, 5280478, Chrudim, Ronov nad Doubravou, Ronov nad Doubravou, Nádražní, 475, Nádražní 475, 53842 Ronov nad Doubravou |
|
MILOSLAV KEJVAL
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
58283, 9570870, Vilémov, Vilémov, 98 |
|
LUBOŠ KEJVAL
|
Aktivní
|
jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
58282, 27075460, Golčův Jeníkov, Golčův Jeníkov, Obora, 815 |
|
LUBOŠ KEJVAL
|
Aktivní
|
jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
58282, 27075460, Havlíčkův Brod, Golčův Jeníkov, Golčův Jeníkov, Obora, 815, Obora 815, 58282 Golčův Jeníkov |
|
MILOSLAV KEJVAL
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
58283, 9570870, Havlíčkův Brod, Vilémov, Vilémov, 98, č.p. 98, 58283 Vilémov |
|
MILOSLAV KEJVAL
|
Neaktivní
od 30.06.2021
|
jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
58283, 25496204, Vilémov, Vilémov, 271 |
|
MILOSLAV KEJVAL
|
Neaktivní
od 30.06.2021
|
jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
58283, 25496204, Havlíčkův Brod, Vilémov, Vilémov, 271, č.p. 271, 58283 Vilémov |
|
Miloslav Kejval
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
Jednatel |
20.11.2008 |
Adresa: |
58283, 9570870, Vilémov, 98 |
|
Luboš Kejval
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
jednatel |
20.11.2008 |
Adresa: |
50002, 23870656, Hradec Králové, Průmyslová, 727/12 |
|
Miloslav Kejval
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
jednatel |
20.11.2008 |
Adresa: |
58283, 25496204, Vilémov, 271 |
|
MILOSLAV KEJVAL
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
Jednatel |
20.11.2008 |
Adresa: |
58283, 9570870, Havlíčkův Brod, Vilémov, Vilémov, 98, č.p. 98, 58283 Vilémov |
|
Luboš Kejval
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
jednatel |
20.11.2008 |
Adresa: |
50002, 23870656, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Průmyslová, 727, 12, Průmyslová 727/12, 50002 Hradec Králové |
|
MILOSLAV KEJVAL
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
jednatel |
20.11.2008 |
Adresa: |
58283, 25496204, Havlíčkův Brod, Vilémov, Vilémov, 271, č.p. 271, 58283 Vilémov |
|
Miloslav Kejval
|
Neaktivní
od 20.11.2008
|
Jednatel |
04.05.2004 |
Adresa: |
58283, 9570870, Vilémov, 98 |
|
MILOSLAV KEJVAL
|
Neaktivní
od 20.11.2008
|
Jednatel |
04.05.2004 |
Adresa: |
58283, 9570870, Havlíčkův Brod, Vilémov, Vilémov, 98, č.p. 98, 58283 Vilémov |
|
Antonín Zelenka
|
Neaktivní
od 04.05.2004
|
Jednatel |
25.06.1996 |
Adresa: |
5240310, Chrudim, Třemošnice, 251 |
|
Miloslav Kejval
|
Neaktivní
od 04.05.2004
|
Jednatel |
25.06.1996 |
|
Marek Nováček
|
Neaktivní
od 04.05.2004
|
Jednatel |
25.06.1996 |
Adresa: |
11610352, Kutná Hora, Žleby, Mládežnická, 403 |
|
Antonín Zelenka
|
Neaktivní
od 04.05.2004
|
Jednatel |
25.06.1996 |
Adresa: |
53843, 5240310, Chrudim, Třemošnice, Třemošnice, 1. máje, 251, 1. máje 251, 53843 Třemošnice |
|
Miloslav Kejval
|
Neaktivní
od 04.05.2004
|
Jednatel |
25.06.1996 |
Adresa: |
98, Vilémov, Vilémov 98, Česká republika |
|
Marek Nováček
|
Neaktivní
od 04.05.2004
|
Jednatel |
25.06.1996 |
Adresa: |
28561, 11610352, Kutná Hora, Žleby, Žleby, Mládežnická, 403, Mládežnická 403, 28561 Žleby |
|